SANZ BUDE MARCOS
Informe ejecutivo de SANZ BUDE MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANZ BUDE MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA SL | Apoderado | 11/09/2019 | |
RICOH SPAIN IT SERVICES SL | Apoderado Solidario | 29/01/2015 | |
RICOH ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 29/01/2015 |
VINCULACIONES DE SANZ BUDE MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ BUDE MARCOS
Apoderado
- Martin Valcarcel Ramon
- Sanz Bude Marcos
- Vicente Buxade Vidal Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36775 , F 172, S 8, H M 658812, I/A 4 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-28
Empresa: TECHNO TRENDS SL
Apoderado Solidario
- Sanz Bude Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32982 , F 50, S 8, H B 131247, I/A 24 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-08
Empresa: RICOH ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Sanz Bude Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44645 , F 11, S 8, H B 314283, I/A 134 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Empresa: RICOH ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanz Bude Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44645 , F 11, S 8, H B 314283, I/A 134 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Empresa: RICOH SPAIN IT SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Sanz Bude Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44285 , F 79, S 8, H B 439682, I/A 17 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Empresa: RICOH SPAIN IT SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanz Bude Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44285 , F 79, S 8, H B 439682, I/A 17 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Empresa: RICOH SPAIN IT SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanz Bude Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44285 , F 76, S 8, H B 439682, I/A 12 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-08
Empresa: RICOH ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanz Bude Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43801 , F 153, S 8, H B 314283, I/A 128 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-08
Información de SANZ BUDE MARCOS
Mostramos los datos de SANZ BUDE MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ BUDE MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos