DOWNING NICOLA CLARE
Informe ejecutivo de DOWNING NICOLA CLARE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOWNING NICOLA CLARE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RICOH SPAIN IT SERVICES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2022 | |
INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA SL | Apoderado | 13/07/2022 | |
RICOH ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/07/2022 | |
RICOH CAPITAL SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/07/2022 | |
INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA SL | Consejero | 11/09/2019 | |
RICOH CAPITAL SPAIN SL | Apoderado | 01/10/2018 | |
RICOH CAPITAL SPAIN SL | Presidente | 20/09/2018 | |
RICOH SPAIN IT SERVICES SL | Presidente | 19/07/2018 | |
RICOH ESPAÑA SL | Consejero | 19/07/2018 | |
RICOH ESPAÑA SL | Presidente | 19/07/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DOWNING NICOLA CLARE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOWNING NICOLA CLARE
Empresa: RICOH SPAIN IT SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carr Stephen John
- Downing Nicola Clare
- Graham Peter John
- Mills David
- Smith Constantina
- Stuart Timothy Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37124 , F 221, S 8, H M 662646, I/A 24 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Apoderado
- Carr Stephen John
- Downing Nicola Clare
- Graham Peter John
- Mills David
- Smith Constantina
- Stuart Timothy Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36775 , F 182, S 8, H M 658812, I/A 20 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-28
Empresa: RICOH ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carr Stephen John
- Downing Nicola Clare
- Graham Peter John
- Mills David
- Smith Constantina
- Stuart Timothy Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37281 , F 89, S 8, H M 218824, I/A 40 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28
Empresa: RICOH CAPITAL SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carr Stephen John
- Downing Nicola Clare
- Graham Peter John
- Mills David
- Smith Constantina
- Stuart Timothy Ian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37076 , F 211, S 8, H M 662006, I/A 9 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-28
Consejero
- Downing Nicola Clare
- Martin Valcarcel Ramon
- Mills David
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36775 , F 172, S 8, H M 658812, I/A 4 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-28
Empresa: RICOH CAPITAL SPAIN SL
Apoderado
- Downing Nicola Clare
- Martin Valcarcel Ramon
- Stuart Timothy Ian
- Vicente Buxade Vidal Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37076 , F 208, S 8, H M 662006, I/A 7 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-28
Empresa: RICOH CAPITAL SPAIN SL
Presidente
- Downing Nicola Clare
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37076 , F 207, S 8, H M 662006, I/A 5 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-28
Empresa: TECHNO TRENDS SL
Apoderado
- Downing Nicola Clare
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37106 , F 206, S 8, H M 662324, I/A 7 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
Empresa: TECHNO TRENDS SL
Presidente
- Downing Nicola Clare
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37106 , F 205, S 8, H M 662324, I/A 6 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
Empresa: TECHNO TRENDS SL
Consejero
- Downing Nicola Clare
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37106 , F 205, S 8, H M 662324, I/A 5 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
VER MAS ACTOS
Información de DOWNING NICOLA CLARE
Mostramos los datos de DOWNING NICOLA CLARE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOWNING NICOLA CLARE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos