SANZ BARRIOPEDRO BENITO
Informe ejecutivo de SANZ BARRIOPEDRO BENITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANZ BARRIOPEDRO BENITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADERCAPITAL SL | Apoderado Solidario | 10/12/2015 |
VINCULACIONES DE SANZ BARRIOPEDRO BENITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ BARRIOPEDRO BENITO
Empresa: ADERCAPITAL SL
Consejero
- Sanz Barriopedro Benito
Presidente
- Sanz Barriopedro Benito
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28493 , F 91, S 8, H M 512968, I/A 5 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Empresa: ALBRISANAUBE SL
Administrador Unico
- Sanz Barriopedro Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33329 , F 90, S 8, H M 381115, I/A 7 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Empresa: ADERCAPITAL SL
Apoderado Solidario
- Hurtado Perez Carlos Manuel
- Sanz Barriopedro Benito
Consejero
- Aubert Patricia Brigitte
- Hurtado Perez Carlos Manuel
- Rueda Cortes Nuria
- Sanz Barriopedro Benito
Presidente
- Sanz Barriopedro Benito
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28493 , F 89, S 8, H M 512968, I/A 4 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Empresa: ALBRISANAUBE SL
Administrador Unico
- Sanz Barriopedro Benito
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21429 , F 150, S 8, H M 381115, I/A 6 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Empresa: ALBRISANAUBE SL
Administrador Solidario
- Aubert Patricia Brigitte
- Sanz Barriopedro Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21429 , F 150, S 8, H M 381115, I/A 6 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Empresa: ARETARIA SICAV
Consejero
Presidente
Representante
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24662 , F 205, S 8, H M 443892, I/A 4 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-28
Información de SANZ BARRIOPEDRO BENITO
Mostramos los datos de SANZ BARRIOPEDRO BENITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ BARRIOPEDRO BENITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos