AUBERT PATRICIA BRIGITTE
Informe ejecutivo de AUBERT PATRICIA BRIGITTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AUBERT PATRICIA BRIGITTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBRISANAUBE SL | Administrador Unico | 24/09/2019 | |
ADERCAPITAL SL | Secretario | 24/09/2019 | |
ADERCAPITAL SL | Consejero | 10/12/2015 | |
ALBRISANAUBE SL | Apoderado | 26/05/2015 |
VINCULACIONES DE AUBERT PATRICIA BRIGITTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AUBERT PATRICIA BRIGITTE
Empresa: ADERCAPITAL SL
Presidente
Secretario
- Aubert Patricia Brigitte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28493 , F 91, S 8, H M 512968, I/A 5 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Empresa: ALBRISANAUBE SL
Administrador Unico
- Aubert Patricia Brigitte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33329 , F 90, S 8, H M 381115, I/A 7 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Empresa: ADERCAPITAL SL
Apoderado Solidario
Consejero
- Aubert Patricia Brigitte
- Hurtado Perez Carlos Manuel
- Rueda Cortes Nuria
- Sanz Barriopedro Benito
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28493 , F 89, S 8, H M 512968, I/A 4 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Empresa: ADERCAPITAL SL
Apoderado Solidario
- Aubert Patricia Brigitte
- Rueda Cortes Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28493 , F 89, S 8, H M 512968, I/A 4 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Empresa: ADERCAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28493 , F 89, S 8, H M 512968, I/A 4 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Empresa: ALBRISANAUBE SL
Administrador Unico
Apoderado
- Aubert Patricia Brigitte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21429 , F 150, S 8, H M 381115, I/A 6 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Empresa: ALBRISANAUBE SL
Administrador Solidario
- Aubert Patricia Brigitte
- Sanz Barriopedro Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21429 , F 150, S 8, H M 381115, I/A 6 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Empresa: ADERCAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28493 , F 87, S 8, H M 512968, I/A 3 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-28
Empresa: ADERCAPITAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aubert Patricia Brigitte
- Carnero Fernandez Jose Maria
- Rueda Cortes Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28493 , F 86, S 8, H M 512968, I/A 2 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-28
Información de AUBERT PATRICIA BRIGITTE
Mostramos los datos de AUBERT PATRICIA BRIGITTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AUBERT PATRICIA BRIGITTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos