SANZ AGUIRRE DAVID
Informe ejecutivo de SANZ AGUIRRE DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANZ AGUIRRE DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLOHABITAT SL | Administrador Unico | 19/09/2022 | |
SOLOHABITAT SL | Liquidador | 19/09/2022 | 19/09/2022 |
DEUTSCHES DIENSTLEISTUNGSBURO SL | Administrador Unico | 17/03/2016 | |
BENICASIM TALLER DE GESTION DE OBRAS 2012 SL | Administrador Unico | 22/11/2012 | 04/02/2016 |
HOOPTAP SL | Presidente | 07/07/2011 | 01/08/2012 |
HOOPTAP SL | Consejero Delegado | 07/07/2011 | 01/08/2012 |
HOOPTAP SL | Consejero | 07/07/2011 | 01/08/2012 |
VINCULACIONES DE SANZ AGUIRRE DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ AGUIRRE DAVID
Empresa: SOLOHABITAT SL
Liquidador
- Sanz Aguirre David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 51, S 8, H T 32738, I/A 3 (19/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-43
Empresa: SOLOHABITAT SL
Administrador Unico
- Sanz Aguirre David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 51, S 8, H T 32738, I/A 3 (19/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-43
Empresa: DEUTSCHES DIENSTLEISTUNGSBURO SL
Administrador Unico
- Sanz Aguirre David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 25, S 8, H T 35293, I/A 3 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-43
Administrador Unico
- Sanz Aguirre David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2713 , F 32, S 8, H T 44708, I/A 5 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-43
Empresa: EQUILIBRIO NA VIDA SL
Administrador Unico
- Sanz Aguirre David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2713 , F 28, S 8, H T 44708, I/A 1 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-43
Empresa: HOOPTAP SL
Consejero Delegado
- Sanz Aguirre David
Consejero
- BUSINESS BOOSTER SL
- Sanz Aguirre David
- Sanz Fontana Jose Ramon
Presidente
- Sanz Aguirre David
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9348, L 6630, F 103, S 8, H V 144383, I/A 2 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-46
Empresa: HOOPTAP SL
Consejero Delegado
- Sanz Aguirre David
Consejero
- BUSINESS BOOSTER SL
- Sanz Aguirre David
- Sanz Fontana Jose Ramon
Presidente
- Sanz Aguirre David
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9348, L 6630, F 102, S 8, H V 144383, I/A 1 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-46
Información de SANZ AGUIRRE DAVID
Mostramos los datos de SANZ AGUIRRE DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ AGUIRRE DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos