HOOPTAP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Martínez Cubells, 7
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social HOOPTAP SL
CIF B98357007
Capital Social 20159.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 07/06/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HOOPTAP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOOPTAP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUSINESS BOOSTER SGEIC SA | Secretario | 08/03/2017 | |
BUSINESS BOOSTER SGEIC SA | Consejero | 08/03/2017 | |
Morton Juaneda John Francis | Consejero | 24/07/2015 | 08/03/2017 |
Santos Lara Miguel Angel | Presidente | 24/07/2015 | 08/03/2017 |
Santos Lara Miguel Angel | Consejero | 24/07/2015 | 08/03/2017 |
Sinensis Seed Capital Sociedad De Capital Riesgo D | Vicepresidente | 24/07/2015 | 08/03/2017 |
Sinensis Seed Capital Sociedad De Capital Riesgo D | Consejero | 24/07/2015 | 08/03/2017 |
BUSINESS BOOSTER SGEIC SA | Secretario | 24/07/2015 | 02/09/2015 |
BUSINESS BOOSTER SGEIC SA | Consejero | 24/07/2015 | 02/09/2015 |
BUSINESS BOOSTER SGEIC SA | Administrador Unico | 20/09/2012 | 24/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOOPTAP SL
- Declaración de insolvencia de la Sociedad ejecutada "HOOPTAP SL", según ejecución núm. 21/17 -LU- que se tramita en el Juzgado de lo Social número 3 de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 9, S 8, H V 144383, I/A 15 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 9, S 8, H V 144383, I/A 14 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HOOPTAP SL
Nif:B98357007
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:DON DANIEL VALCARCE POLANCO
Fecha de Resolución:14/11/2016
Número Procedimiento Concursal:1020/2016
Datos Registrales:
Tomo:
9520
Libro:
6802
Folio:
9
Hoja:
8-144383
Inscripción:
14
Fecha Inscripción08/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 9, S 8, H V 144383, I/A 14 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HOOPTAP SL
Nif:B98357007
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:DON DANIEL VALCARCE POLANCO
Fecha de Resolución:14/11/2016
Número Procedimiento Concursal:1020/2016
Datos Registrales:
Tomo:
9520
Libro:
6802
Folio:
9
Hoja:
8-144383
Inscripción:
14
Fecha Inscripción08/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 9, S 8, H V 144383, I/A 14 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:HOOPTAP SL
Nif:B98357007
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:DON DANIEL VALCARCE POLANCO
Fecha de Resolución:14/11/2016
Número Procedimiento Concursal:1020/2016
Datos Registrales:
Tomo:
9520
Libro:
6802
Folio:
9
Hoja:
8-144383
Inscripción:
14
Fecha Inscripción08/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 9, S 8, H V 144383, I/A 14 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-46
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 9, S 8, H V 144383, I/A 14 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-46
- Queda designado DON ENRIQUE PENICHET GARCIA, con DNI número 33460491-E, como representante persona física de "BUSINESS BOOSTER, SL" Unipersonal, para el ejercicio del cargo de Consejero de la Sociedad "HOOPTAP SL", en sustitución de Don Fernando Becerra Farelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 7, S 8, H V 144383, I/A 11 M (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-46
Capital Anterior: | 19.546,00 | Euros |
Aumento de capital: | 613,00 | Euros |
Capital Actual: | 20.159,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 8, S 8, H V 144383, I/A 13 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-46
Capital Anterior: | 15.321,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.225,00 | Euros |
Capital Actual: | 19.546,00 | Euros |
Porcentaje: | 27,58 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 8, S 8, H V 144383, I/A 13 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-46
Capital Anterior: | 13.987,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.334,00 | Euros |
Capital Actual: | 15.321,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,54 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 7, S 8, H V 144383, I/A 12 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-46