SANTOS SERRANO JOSE ALBERTO
Informe ejecutivo de SANTOS SERRANO JOSE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANTOS SERRANO JOSE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUBYSAN SUMINISTROS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 04/05/2022 | |
RUBYSAN SUMINISTROS INDUSTRIALES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2016 |
VINCULACIONES DE SANTOS SERRANO JOSE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS SERRANO JOSE ALBERTO
Empresa: RUBYSAN SUMINISTROS INDUSTRIALES SL
Administrador Unico
- Santos Serrano Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2181 , F 92, S 8, H CA 49086, I/A 3 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-11
Empresa: RUBYSAN SUMINISTROS INDUSTRIALES SL
Administrador Mancomunado
- Rubiales Estudillo Antonio
- Santos Serrano Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2181 , F 92, S 8, H CA 49086, I/A 3 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-11
Empresa: RUBYSAN SUMINISTROS INDUSTRIALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rubiales Estudillo Antonio
- Santos Serrano Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2181 , F 91, S 8, H CA 49086, I/A 2 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-11
Empresa: RUBYSAN SUMINISTROS INDUSTRIALES SL
Administrador Mancomunado
- Rubiales Estudillo Antonio
- Santos Serrano Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2181 , F 90, S 8, H CA 49086, I/A 1 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-11
Información de SANTOS SERRANO JOSE ALBERTO
Mostramos los datos de SANTOS SERRANO JOSE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS SERRANO JOSE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos