RUBIALES ESTUDILLO ANTONIO
Informe ejecutivo de RUBIALES ESTUDILLO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUBIALES ESTUDILLO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUBYSAN SUMINISTROS INDUSTRIALES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2016 |
VINCULACIONES DE RUBIALES ESTUDILLO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIALES ESTUDILLO ANTONIO
Empresa: RUBYSAN SUMINISTROS INDUSTRIALES SL
Administrador Mancomunado
- Rubiales Estudillo Antonio
- Santos Serrano Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2181 , F 92, S 8, H CA 49086, I/A 3 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-11
Empresa: RUBYSAN SUMINISTROS INDUSTRIALES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rubiales Estudillo Antonio
- Santos Serrano Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2181 , F 91, S 8, H CA 49086, I/A 2 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-11
Empresa: RUBYSAN SUMINISTROS INDUSTRIALES SL
Administrador Mancomunado
- Rubiales Estudillo Antonio
- Santos Serrano Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2181 , F 90, S 8, H CA 49086, I/A 1 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-11
Información de RUBIALES ESTUDILLO ANTONIO
Mostramos los datos de RUBIALES ESTUDILLO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIALES ESTUDILLO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos