SANTOS MONTORO MUÑOZ
Informe ejecutivo de SANTOS MONTORO MUÑOZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANTOS MONTORO MUÑOZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTORO E HIJOS SA | Presidente | 25/03/2015 | 23/03/2020 |
MONTORO E HIJOS SA | Consejero | 25/03/2015 | 23/03/2020 |
MONTORO E HIJOS SA | Consejero | 12/08/2009 | 25/03/2015 |
AEROPUERTOS DE LA REGION DE MURCIA SA | Presidente | 20/12/2012 | |
AEROPUERTOS DE LA REGION DE MURCIA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 20/12/2012 | |
AEROPUERTOS DE LA REGION DE MURCIA SA | Consejero | 20/12/2012 | |
PROSSAN DESARROLLOS EMPRESARIALES SL | Consejero | 16/06/2010 | |
MONTORO E HIJOS SA | Presidente | 12/08/2009 |
VINCULACIONES DE SANTOS MONTORO MUÑOZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS MONTORO MUÑOZ
Empresa: MONTORO E HIJOS SA
Consejero
- Santos Montoro Muñoz
Presidente
- Santos Montoro Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37483 , F 64, S 8, H M 668144, I/A 8 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-28
Empresa: MONTORO E HIJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Santos Montoro Muñoz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37483 , F 62, S 8, H M 668144, I/A 6 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-28
Empresa: MONTORO E HIJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Santos Montoro Muñoz
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 199, S 8, H MU 2466, I/A 87 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-30
Empresa: MONTORO E HIJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Santos Montoro Muñoz
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 199, S 8, H MU 2466, I/A 87 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-30
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alfonso Rosique Ros
- Antonio Ballester Lopez
- Antonio Cabot Cucurell
- Antonio Lorente Del Prisco
- CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
- Francisco Hernandez Vicente
- Jose Fuertes Fernandez
- Juan Carlos Lopez Verdejo
- Luis Fernando Del Rivero Y Asensio
- Maria Montoro Zulueta
- Santos Montoro Muñoz
- TINSER CARTERA SL
- Tomas Fuertes Fernandez
Liquidador
Presidente
- Santos Montoro Muñoz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2660 , F 156, S 8, H MU 37152, I/A 19 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-30
Empresa: PROSSAN DESARROLLOS EMPRESARIALES SL
Consejero
- Gabriel Adan Lopez
- Gabriel Adan Sevilla
- Santos Montoro Muñoz
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 59, S 8, H MU 51225, I/A 7 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-30
Empresa: MONTORO E HIJOS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 221, S 8, H MU 2466, I/A 78 (12/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-159-30
Empresa: MONTORO E HIJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Pres.Com.Ej.
Presidente
- Santos Montoro Muñoz
Sec.Com.Ej.
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 221, S 8, H MU 2466, I/A 78 (12/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-159-30
Información de SANTOS MONTORO MUÑOZ
Mostramos los datos de SANTOS MONTORO MUÑOZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS MONTORO MUÑOZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos