ANA MONTORO ZULUETA
Informe ejecutivo de ANA MONTORO ZULUETA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANA MONTORO ZULUETA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTORO E HIJOS SA | Vicesecret. | 25/03/2015 | 09/08/2019 |
MONTORO E HIJOS SA | Consejero | 25/03/2015 | 09/08/2019 |
MONTORO E HIJOS SA | Consejero | 12/08/2009 | 25/03/2015 |
MONTORO E HIJOS SA | Vicesecret. | 18/02/2010 | 25/03/2015 |
COSTA CALON SA | Consejero | 13/12/2012 | |
MONTORO E HIJOS SA | Vicesecret. | 12/08/2009 |
VINCULACIONES DE ANA MONTORO ZULUETA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANA MONTORO ZULUETA
Empresa: MONTORO E HIJOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37483 , F 62, S 8, H M 668144, I/A 6 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-28
Empresa: MONTORO E HIJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Ana Montoro Zulueta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 199, S 8, H MU 2466, I/A 87 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-30
Empresa: MONTORO E HIJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Ana Montoro Zulueta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 199, S 8, H MU 2466, I/A 87 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-30
Empresa: COSTA CALON SA
Consejero
- Ana Montoro Zulueta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2037 , F 87, S 8, H MU 3717, I/A 17 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-30
Empresa: MONTORO E HIJOS SA
Vicepresidente
Vicesecret.
- Ana Montoro Zulueta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 198, S 8, H MU 2466, I/A 82 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-30
Empresa: MONTORO E HIJOS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 221, S 8, H MU 2466, I/A 78 (12/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-159-30
Empresa: MONTORO E HIJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Ana Montoro Zulueta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 221, S 8, H MU 2466, I/A 78 (12/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-159-30
Información de ANA MONTORO ZULUETA
Mostramos los datos de ANA MONTORO ZULUETA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANA MONTORO ZULUETA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos