SANTOS GARCIA RAMON
Informe ejecutivo de SANTOS GARCIA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANTOS GARCIA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAESTROS DEL SABOR SL | Administrador Solidario | 12/09/2013 | 11/03/2019 |
ARTESANOS ALIMENTARIOS AGRUPADOS Y ASOCIADOS SL | Consejero | 02/05/2013 | 14/01/2016 |
VINCULACIONES DE SANTOS GARCIA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS GARCIA RAMON
Empresa: MAESTROS DEL SABOR SL
Administrador Solidario
- Carcedo Garcia Raul
- Santos Garcia Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 208, S 8, H VA 25980, I/A 2 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-47
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 163, S 8, H VA 25673, I/A 2 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-47
Empresa: MAESTROS DEL SABOR SL
Administrador Solidario
- Carcedo Garcia Raul
- Santos Garcia Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 206, S 8, H VA 25980, I/A 1 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-47
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 161, S 8, H VA 25673, I/A 1 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-47
Información de SANTOS GARCIA RAMON
Mostramos los datos de SANTOS GARCIA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS GARCIA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos