FRANCISCO DE GARCIA ORLANDO
Informe ejecutivo de FRANCISCO DE GARCIA ORLANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCISCO DE GARCIA ORLANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTESANOS ALIMENTARIOS AGRUPADOS Y ASOCIADOS SL | Consejero | 02/05/2013 | 14/01/2016 |
SPANISH MONK SL | Administrador Mancomunado | 09/09/2011 | 13/01/2016 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO DE GARCIA ORLANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO DE GARCIA ORLANDO
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 163, S 8, H VA 25673, I/A 2 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-47
Empresa: SPANISH MONK SL
Administrador Mancomunado
- Francisco De Garcia Orlando
- Garcia Domingo Jose Miguel
- Zarzuela Cortijo Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1404 , F 41, S 8, H VA 24249, I/A 2 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-47
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1440 , F 161, S 8, H VA 25673, I/A 1 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-47
Empresa: SPANISH MONK SL
Administrador Mancomunado
- Francisco De Garcia Orlando
- Garcia Domingo Jose Miguel
- Zarzuela Cortijo Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1404 , F 39, S 8, H VA 24249, I/A 1 (09/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-47
Información de FRANCISCO DE GARCIA ORLANDO
Mostramos los datos de FRANCISCO DE GARCIA ORLANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO DE GARCIA ORLANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos