SANTOS BONNET JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de SANTOS BONNET JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANTOS BONNET JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA PALMA GOLF SL | Consejero Delegado Mancomunado | 15/10/2019 | |
LA PALMA GOLF SL | Consejero | 15/06/2015 | |
LA PALMA GOLF SL | Secretario | 15/06/2015 |
VINCULACIONES DE SANTOS BONNET JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS BONNET JOSE MANUEL
Empresa: LA PALMA GOLF SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Diaz Fraga Manuel Raimundo
- Palau Carrera Manuel
- Santos Bonnet Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3398 , F 166, S 8, H TF 55812, I/A 5 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-38
Empresa: HANUMAN INVESMENT SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bhawnani Wadumal Ramchand
- Santos Bonnet Jose Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1709 , F 205, S 8, H TF 10622, I/A 16 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-38
Empresa: LA PALMA GOLF SA
Consejero
- Diaz Fraga Manuel Raimundo
- Palau Carrera Manuel
- Santos Bonnet Jose Manuel
Presidente
Secretario
- Santos Bonnet Jose Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9032, L 7866, F 223, S 3, H 84989,2 , I/ 4 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-28
Empresa: LA PALMA GOLF SA
Consejero Delegado Solidario
- Maortua Ruiz Lopez Rafael
- Rey Matos Jose Luis
- Santos Bonnet Jose Manuel
Consejero
- Calonge Velazquez Guillermo
- Maortua Ruiz Lopez Rafael
- Perez Bravo Jose Francisco
- Rey Matos Jose Luis
- Santos Bonnet Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9032, L 7866, F 223, S 3, H 84989,2 , I/ 4 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-28
Empresa: SOL TENERIFE SL
Liquidador
- Santos Bonnet Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 160, S 8, H TF 7673, I/A 4 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-38
Empresa: SOL TENERIFE SL
Consejero
- Garcia Martinez Maria Amelia
- Rey Matos Jose Luis
- Santos Bonnet Jose Manuel
Liquidador
- Santos Bonnet Jose Manuel
Presidente
Secretario
- Santos Bonnet Jose Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 160, S 8, H TF 7673, I/A 4 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-38
Información de SANTOS BONNET JOSE MANUEL
Mostramos los datos de SANTOS BONNET JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS BONNET JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos