DIAZ FRAGA MANUEL RAIMUNDO
Informe ejecutivo de DIAZ FRAGA MANUEL RAIMUNDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ FRAGA MANUEL RAIMUNDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA PALMA GOLF SL | Consejero Delegado Mancomunado | 15/10/2019 | 16/10/2020 |
LA PALMA GOLF SL | Vicepresidente | 15/06/2015 | 16/10/2020 |
LA PALMA GOLF SL | Consejero | 15/06/2015 | 16/10/2020 |
DIAZ Y DIAZ ARQUITECTURA E INGENIERIA SL | Administrador Solidario | 14/12/2010 |
VINCULACIONES DE DIAZ FRAGA MANUEL RAIMUNDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ FRAGA MANUEL RAIMUNDO
Empresa: LA PALMA GOLF SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Diaz Fraga Manuel Raimundo
Consejero
- Diaz Fraga Manuel Raimundo
Vicepresidente
- Diaz Fraga Manuel Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3398 , F 166, S 8, H TF 55812, I/A 6 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-38
Empresa: LA PALMA GOLF SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Diaz Fraga Manuel Raimundo
- Palau Carrera Manuel
- Santos Bonnet Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3398 , F 166, S 8, H TF 55812, I/A 5 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-38
Empresa: LA PALMA GOLF SA
Consejero
- Diaz Fraga Manuel Raimundo
- Palau Carrera Manuel
- Santos Bonnet Jose Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Diaz Fraga Manuel Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9032, L 7866, F 223, S 3, H 84989,2 , I/ 4 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-28
Administrador Solidario
- Diaz Fraga Manuel Raimundo
- Diaz Garcia Maria Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817 , F 149, S 8, H TF 39127, I/A 3 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-38
Información de DIAZ FRAGA MANUEL RAIMUNDO
Mostramos los datos de DIAZ FRAGA MANUEL RAIMUNDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ FRAGA MANUEL RAIMUNDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos