SANTIAGO NOGUERA NICOLAS
Informe ejecutivo de SANTIAGO NOGUERA NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTIAGO NOGUERA NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHICALO CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 07/05/2014 | |
SOLUCIONES INGENIERIA Y OBRAS SL | Administrador Mancomunado | 22/08/2012 | |
DESARROLLOS ELECTRICOS DESANLUZ SL | Socio Unico | 10/11/2010 | |
DESARROLLOS ELECTRICOS DESANLUZ SL | Administrador Unico | 10/11/2010 |
VINCULACIONES DE SANTIAGO NOGUERA NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTIAGO NOGUERA NICOLAS
Empresa: INGENIERIA PROTOKOL SL
Administrador Solidario
- Javier-ramon Sanchez Gonzalez
- Santiago Noguera Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 123, S 8, H MU 79576, I/A 4 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-30
Empresa: INGENIERIA PROTOKOL SL
Administrador Solidario
- Javier-ramon Sanchez Gonzalez
- Santiago Noguera Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 122, S 8, H MU 79576, I/A 2 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-30
Empresa: INGENIERIA PROTOKOL SL
Administrador Mancomunado
- Javier-ramon Sanchez Gonzalez
- Raimundo Revenga Hernandez
- Santiago Noguera Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 122, S 8, H MU 79576, I/A 2 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-30
Empresa: CHICALO CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Santiago Noguera Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3036 , F 5, S 8, H MU 84331, I/A 1 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-30
Empresa: INGENIERIA PROTOKOL SL
Administrador Mancomunado
- Javier-ramon Sanchez Gonzalez
- Raimundo Revenga Hernandez
- Santiago Noguera Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 120, S 8, H MU 79576, I/A 1 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-30
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS ENOGIL SLL
Administrador Mancomunado
- Raimundo Revenga Hernandez
- Santiago Noguera Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2029 , F 155, S 8, H MU 46077, I/A 3 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-30
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS ENOGIL SLL
Administrador Solidario
- Antonio Gil Peñalver
- Santiago Noguera Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2029 , F 155, S 8, H MU 46077, I/A 3 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-30
Empresa: DESARROLLOS ELECTRICOS DESANLUZ SL
Administrador Unico
- Santiago Noguera Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 31, S 8, H MU 75072, I/A 1 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-30
Empresa: DESARROLLOS ELECTRICOS DESANLUZ SL
Socio Único
- Santiago Noguera Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 31, S 8, H MU 75072, I/A 1 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-30
Información de SANTIAGO NOGUERA NICOLAS
Mostramos los datos de SANTIAGO NOGUERA NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTIAGO NOGUERA NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos