JAVIER-RAMON SANCHEZ GONZALEZ
Informe ejecutivo de JAVIER-RAMON SANCHEZ GONZALEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JAVIER-RAMON SANCHEZ GONZALEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA PROTOKOL SL | Administrador Unico | 11/01/2019 |
VINCULACIONES DE JAVIER-RAMON SANCHEZ GONZALEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAVIER-RAMON SANCHEZ GONZALEZ
Empresa: INGENIERIA PROTOKOL SL
Administrador Unico
- Javier-ramon Sanchez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 123, S 8, H MU 79576, I/A 4 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-30
Empresa: INGENIERIA PROTOKOL SL
Administrador Solidario
- Javier-ramon Sanchez Gonzalez
- Santiago Noguera Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 123, S 8, H MU 79576, I/A 4 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-30
Empresa: INGENIERIA PROTOKOL SL
Administrador Solidario
- Javier-ramon Sanchez Gonzalez
- Santiago Noguera Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 122, S 8, H MU 79576, I/A 2 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-30
Empresa: INGENIERIA PROTOKOL SL
Administrador Mancomunado
- Javier-ramon Sanchez Gonzalez
- Raimundo Revenga Hernandez
- Santiago Noguera Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 122, S 8, H MU 79576, I/A 2 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-30
Empresa: INGENIERIA PROTOKOL SL
Administrador Mancomunado
- Javier-ramon Sanchez Gonzalez
- Raimundo Revenga Hernandez
- Santiago Noguera Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 120, S 8, H MU 79576, I/A 1 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-30
Información de JAVIER-RAMON SANCHEZ GONZALEZ
Mostramos los datos de JAVIER-RAMON SANCHEZ GONZALEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAVIER-RAMON SANCHEZ GONZALEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos