SANTIAGO IZQUIERDO ALBIAC
Informe ejecutivo de SANTIAGO IZQUIERDO ALBIAC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANTIAGO IZQUIERDO ALBIAC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL CIERZO CAMPILLO SL | Apoderado Solidario | 04/01/2023 |
VINCULACIONES DE SANTIAGO IZQUIERDO ALBIAC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTIAGO IZQUIERDO ALBIAC
Empresa: EL CIERZO CAMPILLO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ana Ramona Sierra Martinez
- Jose Luis Martinez Juan
- Juan Andres Saz Perez
- Miguel Andres Vivas Saura
- Santiago Izquierdo Albiac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TE 7195, I/A 6 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-44
Empresa: PORMASCOP SL
Apoderado
- Santiago Izquierdo Albiac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TE 7388, I/A 6 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-44
Empresa: PORCINO TERUEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ana Ramona Sierra Martinez
- Jose Luis Martinez Juan
- Juan Andres Saz Perez
- Santiago Izquierdo Albiac
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TE 2477, I/A 71 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-44
Empresa: CARNES DE TERUEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ana Ramona Sierra Martinez
- Juan Andres Saz Perez
- Luis Enrique Cobos Vicente
- Miguel Andres Vivas Saura
- Santiago Izquierdo Albiac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TE 2096, I/A 65 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-44
Empresa: PORMASCOP SL
Apoderado
- Santiago Izquierdo Albiac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 292, L 292, F 79, S 8, H TE 7388, I/A 4 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-44
Empresa: EL CIERZO CAMPILLO SL
Apoderado Solidario
- Ana Ramona Sierra Martinez
- Manuela Doñate Muñoz
- Maria Pilar Traid Sender
- Roberto Ibañez Castellote
- Santiago Izquierdo Albiac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 288, L 288, F 7, S 8, H TE 7195, I/A 3 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-44
Empresa: EL CIERZO CAMPILLO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ana Ramona Sierra Martinez
- Jose Luis Martinez Juan
- Juan Andres Saz Perez
- Miguel Andres Vivas Saura
- Santiago Izquierdo Albiac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 288, L 288, F 6, S 8, H TE 7195, I/A 2 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-44
Información de SANTIAGO IZQUIERDO ALBIAC
Mostramos los datos de SANTIAGO IZQUIERDO ALBIAC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTIAGO IZQUIERDO ALBIAC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos