JOSE LUIS MARTINEZ JUAN
Informe ejecutivo de JOSE LUIS MARTINEZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE LUIS MARTINEZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PORCINO TERUEL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/05/2024 | |
PORMASCOP SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/01/2024 | |
PORMASCOP SL | Consejero | 25/01/2024 |
VINCULACIONES DE JOSE LUIS MARTINEZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE LUIS MARTINEZ JUAN
Empresa: EL CIERZO CAMPILLO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ana Ramona Sierra Martinez
- Jose Luis Martinez Juan
- Juan Andres Saz Perez
- Miguel Andres Vivas Saura
- Santiago Izquierdo Albiac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TE 7195, I/A 6 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-44
Empresa: PORCINO TERUEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ana Ramona Sierra Martinez
- Jose Luis Martinez Juan
- Juan Andres Saz Perez
- Vidal Valero Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TE 2477, I/A 71 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-44
Empresa: PORCINO TERUEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ana Ramona Sierra Martinez
- Jose Luis Martinez Juan
- Juan Andres Saz Perez
- Santiago Izquierdo Albiac
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TE 2477, I/A 71 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-44
Empresa: PORMASCOP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Eduardo Sevillano Hernandez
- Francisco Almohalla Ortega
- Jose Luis Martinez Juan
- Jose Pascual Lopez Nuez
- Juan Andres Saz Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 292, L 292, F 78, S 8, H TE 7388, I/A 2 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-44
Empresa: PORMASCOP SL
Consejero
- Eduardo Sevillano Hernandez
- Jose Luis Martinez Juan
- Jose Pascual Lopez Nuez
- Juan Andres Saz Perez
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 292, L 292, F 74, S 8, H TE 7388, I/A 1 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-44
Empresa: EL CIERZO CAMPILLO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ana Ramona Sierra Martinez
- Jose Luis Martinez Juan
- Juan Andres Saz Perez
- Miguel Andres Vivas Saura
- Santiago Izquierdo Albiac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 288, L 288, F 6, S 8, H TE 7195, I/A 2 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-44
Información de JOSE LUIS MARTINEZ JUAN
Mostramos los datos de JOSE LUIS MARTINEZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE LUIS MARTINEZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos