SANTAMARIA ASENSIO LAURA
Informe ejecutivo de SANTAMARIA ASENSIO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANTAMARIA ASENSIO LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPLASH ACTIVIDADES ACUATICAS SL | Socio Unico | 21/05/2019 | |
SPLASH ACTIVIDADES ACUATICAS SL | Administrador Unico | 21/05/2019 |
VINCULACIONES DE SANTAMARIA ASENSIO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTAMARIA ASENSIO LAURA
Empresa: SPLASH ACTIVIDADES ACUATICAS SL
Administrador Unico
- Santamaria Asensio Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25983 , F 74, S 8, H M 468373, I/A 7 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
Empresa: SPLASH ACTIVIDADES ACUATICAS SL
Administrador Solidario
- Doranen Ramos Marcelo
- Santamaria Asensio Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25983 , F 74, S 8, H M 468373, I/A 7 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
Empresa: SPLASH ACTIVIDADES ACUATICAS SL
Socio Único
- Santamaria Asensio Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25983 , F 74, S 8, H M 468373, I/A 7 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
Empresa: SPLASH ACTIVIDADES ACUATICAS SL
Administrador Solidario
- Doranen Ramos Marcelo
- Santamaria Asensio Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25983 , F 73, S 8, H M 468373, I/A 5 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Empresa: SPLASH ACTIVIDADES ACUATICAS SL
Administrador Mancomunado
- Doranen Marcelo
- Sancho Bravo Celia
- Santamaria Asensio Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25983 , F 73, S 8, H M 468373, I/A 5 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Empresa: SPLASH ACTIVIDADES ACUATICAS SL
Administrador Mancomunado
- Doranen Marcelo
- Sancho Bravo Celia
- Santamaria Asensio Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25983 , F 73, S 8, H M 468373, I/A 4 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
Empresa: SPLASH ACTIVIDADES ACUATICAS SL
Administrador Unico
- Santamaria Asensio Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25983 , F 73, S 8, H M 468373, I/A 4 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
Empresa: SPLASH ACTIVIDADES ACUATICAS SL
Administrador Unico
- Santamaria Asensio Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25983 , F 72, S 8, H M 468373, I/A 3 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
Empresa: SPLASH ACTIVIDADES ACUATICAS SL
Administrador Mancomunado
- Doranen Marcelo
- Sancho Bravo Celia
- Santamaria Asensio Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25983 , F 72, S 8, H M 468373, I/A 3 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
Información de SANTAMARIA ASENSIO LAURA
Mostramos los datos de SANTAMARIA ASENSIO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTAMARIA ASENSIO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos