SANCHO BRAVO CELIA
Informe ejecutivo de SANCHO BRAVO CELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHO BRAVO CELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATACION ARAVACA SL | Socio Unico | 01/06/2015 | 19/12/2022 |
NATACION ARAVACA SL | Liquidador | 26/07/2021 | 19/12/2022 |
NATACION ARAVACA SL | Administrador Unico | 01/06/2015 | 26/07/2021 |
SPLASH ACTIVIDADES ACUATICAS SL | Administrador Mancomunado | 12/04/2012 | 28/05/2015 |
SPLASH ACTIVIDADES ACUATICAS SL | Administrador Mancomunado | 30/11/2009 |
VINCULACIONES DE SANCHO BRAVO CELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHO BRAVO CELIA
Empresa: NATACION ARAVACA SL
Liquidador
- Sancho Bravo Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33387 , F 201, S 8, H M 601063, I/A 2 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Empresa: NATACION ARAVACA SL
Administrador Unico
- Sancho Bravo Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33387 , F 201, S 8, H M 601063, I/A 2 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Empresa: NATACION ARAVACA SL
Administrador Unico
- Sancho Bravo Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33387 , F 200, S 8, H M 601063, I/A 1 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-28
Empresa: NATACION ARAVACA SL
Socio Único
- Sancho Bravo Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33387 , F 200, S 8, H M 601063, I/A 1 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-28
Empresa: SPLASH ACTIVIDADES ACUATICAS SL
Administrador Mancomunado
- Doranen Marcelo
- Sancho Bravo Celia
- Santamaria Asensio Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25983 , F 73, S 8, H M 468373, I/A 5 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Empresa: SPLASH ACTIVIDADES ACUATICAS SL
Administrador Mancomunado
- Doranen Marcelo
- Sancho Bravo Celia
- Santamaria Asensio Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25983 , F 73, S 8, H M 468373, I/A 4 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
Empresa: SPLASH ACTIVIDADES ACUATICAS SL
Administrador Mancomunado
- Doranen Marcelo
- Sancho Bravo Celia
- Santamaria Asensio Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25983 , F 72, S 8, H M 468373, I/A 3 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
Información de SANCHO BRAVO CELIA
Mostramos los datos de SANCHO BRAVO CELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHO BRAVO CELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos