SANTAMARIA ALCARAZ DAVID
Informe ejecutivo de SANTAMARIA ALCARAZ DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANTAMARIA ALCARAZ DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 20/12/2017 | |
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 11/03/2014 |
VINCULACIONES DE SANTAMARIA ALCARAZ DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTAMARIA ALCARAZ DAVID
Empresa: MALGRAT PHARMA CHEMICALS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Balbas Garrido Alberto
- Claudio Rodriguez
- Claudio Rodriguez
- Marin Serret Pablo Jose
- Martinez Martinez Javier
- Peter Ploger
- Piñol Torres Katia
- Piñol Torres Katia
- Rodenas Gomez David
- Rojas Fernandez Agustin
- Salomo Monso Olga
- Salomo Monso Olga
- Sanchis Martinez Maria Teresa
- Santamaria Alcaraz David
- Sarroca Castañer Antonio
- Sarroca Castañer Antonio
- Vazquez Lopez Anna Maria
Apoderado Solidario
- Bosch Gallemi Cristina
- De Gispert Grau Ignacio
- De Gispert Segura Juan Bosco
- Farres Coll Pere
- Florez Fraguas Alba
- Marin Serret Pablo
- Martin Bermudez Juan Manuel
- Martin Bermudez Juan Manuel
- Ornaque Font Hector
- Piñol Torres Katia
- Priego Bueno Inmaculada Concepcion
- Priego Bueno Inmaculada Concepcion
- Rojas Fernandez Agustin
- Sanchis Martinez Maria Teresa
- Sanchis Martinez Maria Teresa
- Sarroca Castañer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46340 , F 147, S 8, H B 512766, I/A 24 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-08
Empresa: MALGRAT PHARMA CHEMICALS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cavero Farre Jordi
- Martinez Gallan Jose Luis
- Santamaria Alcaraz David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46200 , F 206, S 8, H B 512766, I/A 2 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-08
Empresa: MERIAL LABORATORIOS SA
Apoderado Solidario
- Contreras Luiña Alicia
- Darde Sobreperera Marius
- Santamaria Alcaraz David
- Taulero Rico Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45833 , F 77, S 8, H B 35336, I/A 128 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Empresa: EUROPHARMA SA
Apoderado Solidario
- Contreras Luiña Alicia
- Fernandez Parada Leyre
- Peiteado Aliaga Ramon Luis
- Santamaria Alcaraz David
- Taulero Rico Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43005 , F 95, S 8, H B 230200, I/A 186 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-08
Empresa: BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Contreras Luiña Alicia
- Fernandez Parada Leyre
- Peiteado Aliaga Ramon Luis
- Santamaria Alcaraz David
- Taulero Rico Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41445 , F 142, S 8, H B 13881, I/A 488 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-08
Empresa: BOEHRINGER INGELHEIM SA
Apoderado Solidario
- Contreras Luiña Alicia
- Fernandez Parada Leyre
- Peiteado Aliaga Ramon Luis
- Santamaria Alcaraz David
- Taulero Rico Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44167 , F 54, S 8, H B 13877, I/A 361 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
Empresa: LABORATORIOS FHER SA
Apoderado Solidario
- Contreras Luiña Alicia
- Fernandez Parada Leyre
- Peiteado Aliaga Ramon Luis
- Santamaria Alcaraz David
- Taulero Rico Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43622 , F 68, S 8, H B 13879, I/A 198 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
Información de SANTAMARIA ALCARAZ DAVID
Mostramos los datos de SANTAMARIA ALCARAZ DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTAMARIA ALCARAZ DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos