FLOREZ FRAGUAS ALBA
Informe ejecutivo de FLOREZ FRAGUAS ALBA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE FLOREZ FRAGUAS ALBA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE SPAIN SL | Apoderado Solidario | 07/09/2023 | |
COMPANY OF LINGUISTIC SERVICES SL | Apoderado Solidario | 02/02/2023 | |
SCHAFER SISTEMAS INTERNACIONAL SL | Apoderado Solidario | 24/02/2022 | |
MAGIC MEDIA & ENTERTAINMENT SPAIN SL | Apoderado Solidario | 18/08/2021 | |
CHALLENGER PERFORMANCE OPTIMIZATION SPAIN SL | Apoderado Solidario | 12/05/2021 | |
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 05/06/2018 | |
BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 05/06/2018 |
VINCULACIONES DE FLOREZ FRAGUAS ALBA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLOREZ FRAGUAS ALBA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- De Gispert Grau Ignacio
- De Gispert Segura Juan Bosco
- Farres Coll Pere
- Florez Fraguas Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48517 , F 94, S 8, H B 13301, I/A 75 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-08
Apoderado Solidario
- Florez Fraguas Alba
- Huaibo Mu
- Ibarra Ruiz Peña
- Marron Tores Alejandra
- Soucheiron Cendoya Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45239 , F 176, S 8, H B 481393, I/A 2 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-08
Empresa: COMPANY OF LINGUISTIC SERVICES SL
Apoderado Solidario
- ALABAMA ABOGADOS SLP
- De Gispert Segura Bosco
- Florez Fraguas Alba
- Pastor Paredes Vanessa
- Villanova Vernet Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13644 , F 111, S 8, H M 222208, I/A 12 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: SCHAFER SISTEMAS INTERNACIONAL SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 167, S 8, H B 205006, I/A 28 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-08
Empresa: STARLOOP SL
Apoderado Solidario
- Davi Siewierska Natalia
- De Gispert Segura Juan Bosco
- Florez Fraguas Alba
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1261 , F 43, S 8, H L 25067, I/A 11 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-25
Apoderado Solidario
- Davi Siewierska Natalia
- De Gispert Segura Juan Bosco
- Florez Fraguas Alba
- Gonzalez Lopez Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46492 , F 193, S 8, H B 521820, I/A 5 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-08
Empresa: QVEST MEDIA SOUTH EUROPE SL
Apoderado Solidario
- Bosco De Gispert Segura Juan
- Florez Fraguas Alba
- Lund Sonke Ludwig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35907 , F 119, S 8, H M 645146, I/A 6 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-28
Empresa: MALGRAT PHARMA CHEMICALS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Balbas Garrido Alberto
- Claudio Rodriguez
- Claudio Rodriguez
- Marin Serret Pablo Jose
- Martinez Martinez Javier
- Peter Ploger
- Piñol Torres Katia
- Piñol Torres Katia
- Rodenas Gomez David
- Rojas Fernandez Agustin
- Salomo Monso Olga
- Salomo Monso Olga
- Sanchis Martinez Maria Teresa
- Santamaria Alcaraz David
- Sarroca Castañer Antonio
- Sarroca Castañer Antonio
- Vazquez Lopez Anna Maria
Apoderado Solidario
- Bosch Gallemi Cristina
- De Gispert Grau Ignacio
- De Gispert Segura Juan Bosco
- Farres Coll Pere
- Florez Fraguas Alba
- Marin Serret Pablo
- Martin Bermudez Juan Manuel
- Martin Bermudez Juan Manuel
- Ornaque Font Hector
- Piñol Torres Katia
- Priego Bueno Inmaculada Concepcion
- Priego Bueno Inmaculada Concepcion
- Rojas Fernandez Agustin
- Sanchis Martinez Maria Teresa
- Sanchis Martinez Maria Teresa
- Sarroca Castañer Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46340 , F 147, S 8, H B 512766, I/A 24 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45833 , F 81, S 8, H B 35336, I/A 135 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-08
Empresa: BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46340 , F 182, S 8, H B 13881, I/A 547 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-08
VER MAS ACTOS
Información de FLOREZ FRAGUAS ALBA
Mostramos los datos de FLOREZ FRAGUAS ALBA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLOREZ FRAGUAS ALBA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos