SANTALLA BARRERO SALVADOR JESUS
Informe ejecutivo de SANTALLA BARRERO SALVADOR JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANTALLA BARRERO SALVADOR JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M. SANTALLA SL | Administrador Solidario | 19/04/2023 |
VINCULACIONES DE SANTALLA BARRERO SALVADOR JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTALLA BARRERO SALVADOR JESUS
Empresa: M. SANTALLA SL
Administrador Solidario
- Nuñez Gallego Berta
- Santalla Barrero Salvador Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569 , F 3, S 8, H OR 2030, I/A 7 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-32
Empresa: M. SANTALLA SL
Administrador Solidario
- Santalla Barrero Salvador Jesus
- Santalla Nuñez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569 , F 3, S 8, H OR 2030, I/A 7 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-32
Empresa: M. SANTALLA SL
Administrador Solidario
- Santalla Barrero Salvador Jesus
- Santalla Nuñez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569 , F 3, S 8, H OR 2030, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-32
Empresa: M. SANTALLA SL
Administrador Solidario
- Santalla Barrero Amancia
- Santalla Barrero Salvador Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569 , F 3, S 8, H OR 2030, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-32
Empresa: M. SANTALLA SL
Administrador Solidario
- Santalla Barrero Amancia
- Santalla Barrero Salvador Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569 , F 3, S 8, H OR 2030, I/A 5 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-32
Empresa: M. SANTALLA SL
Administrador Mancomunado
- Santalla Barrero Amancia
- Santalla Barrero Salvador Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569 , F 3, S 8, H OR 2030, I/A 5 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-32
Empresa: M. SANTALLA SL
Administrador Mancomunado
- Santalla Barrero Amancia
- Santalla Barrero Salvador Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569 , F 3, S 8, H OR 2030, I/A 4 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-32
Información de SANTALLA BARRERO SALVADOR JESUS
Mostramos los datos de SANTALLA BARRERO SALVADOR JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTALLA BARRERO SALVADOR JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos