SANTALLA BARRERO AMANCIA
Informe ejecutivo de SANTALLA BARRERO AMANCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTALLA BARRERO AMANCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M. SANTALLA SL | Administrador Solidario | 26/02/2018 | 20/12/2021 |
M. SANTALLA SL | Administrador Mancomunado | 15/01/2018 | 26/02/2018 |
VINCULACIONES DE SANTALLA BARRERO AMANCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTALLA BARRERO AMANCIA
Empresa: M. SANTALLA SL
Administrador Solidario
- Santalla Barrero Amancia
- Santalla Barrero Salvador Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569 , F 3, S 8, H OR 2030, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-32
Empresa: M. SANTALLA SL
Administrador Solidario
- Santalla Barrero Amancia
- Santalla Barrero Salvador Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569 , F 3, S 8, H OR 2030, I/A 5 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-32
Empresa: M. SANTALLA SL
Administrador Mancomunado
- Santalla Barrero Amancia
- Santalla Barrero Salvador Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569 , F 3, S 8, H OR 2030, I/A 5 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-32
Empresa: M. SANTALLA SL
Administrador Mancomunado
- Santalla Barrero Amancia
- Santalla Barrero Salvador Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569 , F 3, S 8, H OR 2030, I/A 4 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-32
Información de SANTALLA BARRERO AMANCIA
Mostramos los datos de SANTALLA BARRERO AMANCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTALLA BARRERO AMANCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos