SANMARTI VILAMALA JORDI
Informe ejecutivo de SANMARTI VILAMALA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 40
Empresas inactivas: 31
CARGOS DE SANMARTI VILAMALA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NARA MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 06/08/2019 | |
MONTAGGIO SL | Apoderado Solidario | 22/07/2019 | |
AOMORI MANAGEMENT SL | REPR.143 RRM | 08/02/2013 | |
MIES ONOFRE SL | Apoderado | 22/03/2011 | |
ATUELL MANAGEMENT SL | REPR.143 RRM | 27/03/2009 |
VINCULACIONES DE SANMARTI VILAMALA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANMARTI VILAMALA JORDI
Empresa: GALIFARDEU SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Sanmarti Vilamala Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33945 , F 36, S 8, H B 236553, I/A 7 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-08
Empresa: BAMBU GESTIO SL
Administrador
- Sanmarti Vilamala Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32778 , F 138, S 8, H B 217587, I/A 5 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Empresa: ADMINISTRALIA SL
Administrador
- Sanmarti Vilamala Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29555 , F 119, S 8, H B 154902, I/A 9 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-08
Empresa: QUERLY SL
Administrador
- Sanmarti Vilamala Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25034 , F 60, S 8, H B 82479, I/A 8 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-08
Empresa: KLYNOS CONSULTORIS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Sanmarti Vilamala Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39194 , F 171, S 8, H B 315969, I/A 20 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-08
Empresa: AGNESI PRODUCTOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Sanmarti Vilamala Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39119 , F 127, S 8, H B 340512, I/A 2 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-08
Empresa: MUNS INICIATIVES I INVERSIONS SL
Administrador Unico
- Sanmarti Vilamala Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36731 , F 139, S 8, H B 284424, I/A 5 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-08
Empresa: ODOLINA SPAIN SL
Administrador Solidario
- Olivier Jean Pierre Georges Pinelli
- Sanmarti Vilamala Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42652 , F 36, S 8, H B 413130, I/A 7 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-08
Empresa: KANAGAWA MANAGEMENT SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Sanmarti Vilamala Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42465 , F 105, S 8, H B 409107, I/A 3 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-08
Empresa: KLYNOS CONSULTORIS SLP
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Sanmarti Vilamala Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39194 , F 169, S 8, H B 315969, I/A 19 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-08
VER MAS ACTOS
Información de SANMARTI VILAMALA JORDI
Mostramos los datos de SANMARTI VILAMALA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANMARTI VILAMALA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos