OLIVIER JEAN PIERRE GEORGES PINELLI
Informe ejecutivo de OLIVIER JEAN PIERRE GEORGES PINELLI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLIVIER JEAN PIERRE GEORGES PINELLI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ODOLINA SPAIN SL | Administrador Solidario | 17/06/2021 | 17/01/2022 |
ODOLINA SPAIN SL | Apoderado Solidario | 08/04/2014 | 16/04/2018 |
VINCULACIONES DE OLIVIER JEAN PIERRE GEORGES PINELLI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVIER JEAN PIERRE GEORGES PINELLI
Empresa: ODOLINA SPAIN SL
Administrador Solidario
- Olivier Jean Pierre Georges Pinelli
- Sanmarti Vilamala Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42652 , F 36, S 8, H B 413130, I/A 7 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-08
Empresa: ODOLINA SPAIN SL
Administrador Solidario
- Olivier Jean Pierre Georges Pinelli
- Sanmarti Vilamala Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42652 , F 36, S 8, H B 413130, I/A 6 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-08
Empresa: ODOLINA SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Olivier Jean Pierre Georges Pinelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42652 , F 36, S 8, H B 413130, I/A 5 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-08
Empresa: ODOLINA SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Olivier Jean Pierre Georges Pinelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42652 , F 35, S 8, H B 413130, I/A 4 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-08
Información de OLIVIER JEAN PIERRE GEORGES PINELLI
Mostramos los datos de OLIVIER JEAN PIERRE GEORGES PINELLI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVIER JEAN PIERRE GEORGES PINELLI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos