SANMARTI PRATGINESTOS MONTSERRAT
Informe ejecutivo de SANMARTI PRATGINESTOS MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANMARTI PRATGINESTOS MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL | Liquidador | 21/04/2017 | 31/07/2019 |
SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL | Presidente | 14/12/2015 | 21/04/2017 |
SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL | Consejero | 14/12/2015 | 21/04/2017 |
SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL | Presidente | 08/11/2012 | 14/12/2015 |
SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL | Consejero | 08/11/2012 | 14/12/2015 |
SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL | Presidente | 27/01/2010 | 13/08/2012 |
SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL | Consejero | 27/01/2010 | 13/08/2012 |
VINCULACIONES DE SANMARTI PRATGINESTOS MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANMARTI PRATGINESTOS MONTSERRAT
Empresa: SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL
Liquidador
- Sanmarti Pratginestos Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 7, S 8, H B 392640, I/A 8 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-08
Empresa: SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL
Liquidador
- Sanmarti Pratginestos Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 7, S 8, H B 392640, I/A 7 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-08
Empresa: SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Consejero
- Fernandez Alvarez Juan Francisco
- Rico Pellin Marcos
- Sanmarti Pratginestos Montserrat
Gerente
Presidente
- Sanmarti Pratginestos Montserrat
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 7, S 8, H B 392640, I/A 7 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-08
Empresa: SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Fernandez Alvarez Juan Francisco
- Rico Pellin Marcos
- Sanmarti Pratginestos Montserrat
Presidente
- Sanmarti Pratginestos Montserrat
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 6, S 8, H B 392640, I/A 6 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
Empresa: SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL
Apoderado
Consejero
- Murcia Murcia Jose Manuel
- Perez Espinosa Joaquim
- Sanmarti Pratginestos Montserrat
Presidente
- Sanmarti Pratginestos Montserrat
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 6, S 8, H B 392640, I/A 6 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
Empresa: SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL
Apoderado
Consejero
- Murcia Murcia Jose Manuel
- Perez Espinosa Joaquim
- Sanmarti Pratginestos Montserrat
Gerente
Presidente
- Sanmarti Pratginestos Montserrat
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 5, S 8, H B 392640, I/A 4 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Empresa: SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL
Consejero
- Armengol Ballesteros Montserrat
- Caro Blanco Josefina
- Murcia Murcia Jose Manuel
- Perez Espinosa Joaquim
- Piñero Perez Antoni
- Sanmarti Pratginestos Montserrat
Presidente
- Sanmarti Pratginestos Montserrat
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 5, S 8, H B 392640, I/A 3 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-08
Empresa: SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL
Apoderado
Consejero
- Armengol Ballesteros Montserrat
- Caro Blanco Josefina
- Murcia Murcia Jose Manuel
- Perez Espinosa Joaquim
- Piñero Perez Antoni
- Sanmarti Pratginestos Montserrat
Presidente
- Sanmarti Pratginestos Montserrat
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 1, S 8, H B 392640, I/A 1 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-08
Información de SANMARTI PRATGINESTOS MONTSERRAT
Mostramos los datos de SANMARTI PRATGINESTOS MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANMARTI PRATGINESTOS MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos