OBACH MARTINEZ ARTUR
Informe ejecutivo de OBACH MARTINEZ ARTUR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OBACH MARTINEZ ARTUR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL | Secretario No Consejero | 14/12/2015 | 21/04/2017 |
SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL | Secretario No Consejero | 08/11/2012 | 21/04/2017 |
SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL | Secretario No Consejero | 27/01/2010 | 08/11/2012 |
VINCULACIONES DE OBACH MARTINEZ ARTUR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OBACH MARTINEZ ARTUR
Empresa: SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Gerente
Presidente
Secretario No Consejero
- Obach Martinez Artur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 7, S 8, H B 392640, I/A 7 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-08
Empresa: SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL
Apoderado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
- Obach Martinez Artur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 6, S 8, H B 392640, I/A 6 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
Empresa: SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL
Apoderado
Gerente
Presidente
Secretario No Consejero
- Obach Martinez Artur
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 5, S 8, H B 392640, I/A 4 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Empresa: SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL
Secretario No Consejero
- Obach Martinez Artur
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 5, S 8, H B 392640, I/A 4 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Empresa: SANT FOST ESPORTS I LLEURE SL
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Obach Martinez Artur
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41670 , F 1, S 8, H B 392640, I/A 1 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-08
Información de OBACH MARTINEZ ARTUR
Mostramos los datos de OBACH MARTINEZ ARTUR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OBACH MARTINEZ ARTUR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos