SANFORD IAN ANDREW
Informe ejecutivo de SANFORD IAN ANDREW
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANFORD IAN ANDREW
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTU EUROFUND VALENCIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/05/2017 |
VINCULACIONES DE SANFORD IAN ANDREW
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANFORD IAN ANDREW
Empresa: ODEON SHOPPING SL
Consejero
- Sanford Ian Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21875 , F 165, S 8, H M 319000, I/A 35 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-28
Empresa: INTU EUROFUND VALENCIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34001 , F 64, S 8, H M 576266, I/A 16 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-28
Empresa: ODEON SHOPPING SL
Consejero
- Sanford Ian Andrew
- Schmit Geraldine
- Van Den Broek Steve Maria John
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21875 , F 9, S 8, H M 319000, I/A 25 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Empresa: EUROFUND INVESTMENTS PORTO CABRAL SL
Administrador Unico
- Sanford Ian Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3955 , F 203, S 8, H Z 54484, I/A 3 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-50
Empresa: EUROFUND INVESTMENTS PORTO CABRAL SL
Administrador Unico
- Sanford Ian Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3955 , F 201, S 8, H Z 54484, I/A 1 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-50
Empresa: EUROFUND INVESTMENTS PORTO CABRAL SL
Socio Único
- Sanford Ian Andrew
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3955 , F 201, S 8, H Z 54484, I/A 1 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-50
Empresa: EUROFUND INVESTMENTS ZARAGOZA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Elliott Ian Walter
- Hodson Nicholas
- Sanford Ian Andrew
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3386 , F 121, S 8, H Z 34166, I/A 28 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-50
Información de SANFORD IAN ANDREW
Mostramos los datos de SANFORD IAN ANDREW que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANFORD IAN ANDREW, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos