HODSON NICHOLAS
Informe ejecutivo de HODSON NICHOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HODSON NICHOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTO VENECIA INVESTMENTS SA | Apoderado Solidario | 11/01/2012 |
VINCULACIONES DE HODSON NICHOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HODSON NICHOLAS
Empresa: EUROFUND INVESTMENTS ZARAGOZA SL
Apoderado Solidario
- Hodson Nicholas
- Minguez Barbero Isidoro
- Roura Sola David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3386 , F 122, S 8, H Z 34166, I/A 31 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-50
Empresa: EUROFUND INVESTMENTS ZARAGOZA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Elliott Ian Walter
- Hodson Nicholas
- Sanford Ian Andrew
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3386 , F 121, S 8, H Z 34166, I/A 28 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-50
Empresa: EUROFUND INVESTMENTS ZARAGOZA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Hodson Nicholas
- Newman David William
Consejero
- British Land Zaragoza Holding B.V
- Hodson Nicholas
- Newman David William
- Redada Holding Bv
Presidente
Secretario
- Hodson Nicholas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3386 , F 120, S 8, H Z 34166, I/A 26 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-50
Empresa: EUROFUND INVESTMENTS ZARAGOZA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Hodson Nicholas
- Newman David William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3386 , F 117, S 8, H Z 34166, I/A 20 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-50
Empresa: EUROFUND INVESTMENTS ZARAGOZA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Hodson Nicholas
- Newman David William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3386 , F 117, S 8, H Z 34166, I/A 20 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-50
Información de HODSON NICHOLAS
Mostramos los datos de HODSON NICHOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HODSON NICHOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos