SANCHO GIL ERNESTO
Informe ejecutivo de SANCHO GIL ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHO GIL ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SECOP CONSULTING SL | Administrador Unico | 24/08/2017 | |
MEDIACION COLECTIVOS PROFESIONALES CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado | 24/08/2017 | |
MEDIACOP GESTION DE RIESGOS SL | Socio Unico | 28/01/2014 | |
MEDIACOP GESTION DE RIESGOS SL | Administrador Unico | 28/01/2014 | |
RARODERSAN SL | Administrador Solidario | 15/01/2013 |
VINCULACIONES DE SANCHO GIL ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHO GIL ERNESTO
Apoderado
- Sancho Gil Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9161, L 6444, F 51, S 8, H V 138134, I/A 5 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-46
Empresa: SECOP CONSULTING SL
Administrador Unico
- Sancho Gil Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8023, L 5316, F 174, S 8, H V 101698, I/A 5 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31696 , F 61, S 8, H M 570319, I/A 2 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-28
Empresa: MEDIACOP GESTION DE RIESGOS SL
Administrador Unico
- Sancho Gil Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3747 , F 127, S 8, H A 138347, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-03
Empresa: MEDIACOP GESTION DE RIESGOS SL
Socio Único
- Sancho Gil Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3747 , F 127, S 8, H A 138347, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-03
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31696 , F 59, S 8, H M 570319, I/A 1 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-28
Empresa: RARODERSAN SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Sanchez Ramon Ignacio
- Sancho Gil Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 593 , F 147, S 8, H HU 11202, I/A 3 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-22
Empresa: RARODERSAN SL
Administrador Unico
- Sancho Gil Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 593 , F 147, S 8, H HU 11202, I/A 3 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-22
Empresa: RARODERSAN SL
Administrador Unico
- Sancho Gil Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 593 , F 146, S 8, H HU 11202, I/A 1 (14/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-22
Información de SANCHO GIL ERNESTO
Mostramos los datos de SANCHO GIL ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHO GIL ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos