CALDERON QUESADA OSCAR ARMANDO
Informe ejecutivo de CALDERON QUESADA OSCAR ARMANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALDERON QUESADA OSCAR ARMANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRUSTRISK IBERICA AGENCIA DE SUSCRIPCION SL | Administrador Solidario | 17/11/2010 | |
TRUSTRISK IBERICA AGENCIA DE SUSCRIPCION SL | Apoderado Solidario | 21/09/2010 |
VINCULACIONES DE CALDERON QUESADA OSCAR ARMANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALDERON QUESADA OSCAR ARMANDO
Consejero Delegado
- Calderon Quesada Oscar Armando
Consejero
- Calderon Quesada Oscar Armando
- Coloma Rodriguez Jose Manuel
- Cuesta Van Morkhoven Marcos Adriano
- Cuesta Van Morkhoven Natalia Carin
- Sancho Gil Ernesto
- Zamora Manresa Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31696 , F 61, S 8, H M 570319, I/A 2 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-28
Consejero Delegado
- Calderon Quesada Oscar Armando
Consejero
- Calderon Quesada Oscar Armando
- Coloma Rodriguez Jose Manuel
- Cuesta Van Morkhoven Marcos Adriano
- Cuesta Van Morkhoven Natalia Carin
- Sancho Gil Ernesto
- Zamora Manresa Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31696 , F 59, S 8, H M 570319, I/A 1 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-28
Administrador Solidario
- Calderon Quesada Oscar Armando
- Morera Vallejo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26412 , F 68, S 8, H M 475977, I/A 5 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-28
Apoderado Solidario
- Calderon Quesada Oscar Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26412 , F 67, S 8, H M 475977, I/A 4 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-28
Información de CALDERON QUESADA OSCAR ARMANDO
Mostramos los datos de CALDERON QUESADA OSCAR ARMANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALDERON QUESADA OSCAR ARMANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos