SANCHEZ YAGUE CESAR
Informe ejecutivo de SANCHEZ YAGUE CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANCHEZ YAGUE CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELACOLOM INVERSIONES SL | Administrador Unico | 19/11/2021 | |
MIS FRESCOS ONLINE SL | Administrador Unico | 04/05/2021 | |
OSCE INVESTMENT SL | Administrador Unico | 29/06/2017 | |
SANYAMAR SL | Administrador Solidario | 23/04/2015 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ YAGUE CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ YAGUE CESAR
Empresa: BELACOLOM INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Sanchez Yague Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42690 , F 95, S 8, H M 754938, I/A 1 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Empresa: MIS FRESCOS ONLINE SL
Administrador Unico
- Sanchez Yague Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35863 , F 168, S 8, H M 644371, I/A 4 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-28
Empresa: MIS FRESCOS ONLINE SL
Administrador Unico
Representante
- Sanchez Yague Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35863 , F 168, S 8, H M 644371, I/A 4 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-28
Empresa: MIS FRESCOS ONLINE SL
Administrador Unico
Representante
- Sanchez Yague Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35863 , F 168, S 8, H M 644371, I/A 3 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Empresa: OSCE INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Sanchez Yague Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36062 , F 132, S 8, H M 648023, I/A 1 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Empresa: SANYAMAR SL
Administrador Solidario
- Sanchez Yague Cesar
- Sanchez Yague Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9746 , F 128, S 8, H M 156567, I/A 7 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
Empresa: SANYAMAR SL
Administrador Mancomunado
- Sanchez Alonso Cesareo
- Sanchez Yague Cesar
- Sanchez Yague Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9746 , F 128, S 8, H M 156567, I/A 7 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
Información de SANCHEZ YAGUE CESAR
Mostramos los datos de SANCHEZ YAGUE CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ YAGUE CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos