SANCHEZ ALONSO CESAREO
Informe ejecutivo de SANCHEZ ALONSO CESAREO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANCHEZ ALONSO CESAREO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANYAMAR SL | Administrador Mancomunado | 23/04/2015 | |
SILLEDA EOLICA SL | Administrador Solidario | 06/02/2012 | |
ARCOS DE GRABA SL | Administrador Unico | 21/03/2011 | |
HIDROELECTRICA DE SILLEDA SL | Administrador Unico | 18/02/2011 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ ALONSO CESAREO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ ALONSO CESAREO
Empresa: SANYAMAR SL
Administrador Mancomunado
- Sanchez Alonso Cesareo
- Sanchez Yague Cesar
- Sanchez Yague Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9746 , F 128, S 8, H M 156567, I/A 7 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
Empresa: SILLEDA EOLICA SL
Administrador Solidario
- Bernardez Piñeiro Julio Antonio
- Sanchez Alonso Cesareo
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3462, L 3462, F 57, S 8, H PO 45965, I/A 2 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-36
Empresa: ARCOS DE GRABA SL
Administrador Unico
- Sanchez Alonso Cesareo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13624 , F 16, S 8, H M 95978, I/A 12 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
Empresa: HIDROELECTRICA DE SILLEDA SL
Administrador Unico
- Sanchez Alonso Cesareo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13120 , F 125, S 8, H M 212092, I/A 9 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-28
Información de SANCHEZ ALONSO CESAREO
Mostramos los datos de SANCHEZ ALONSO CESAREO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ ALONSO CESAREO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos