SANCHEZ SANTIN CESAR TEODORO
Informe ejecutivo de SANCHEZ SANTIN CESAR TEODORO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ SANTIN CESAR TEODORO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARNICAS ALEJANDRO GOYA SL | Administrador Solidario | 14/09/2023 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ SANTIN CESAR TEODORO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ SANTIN CESAR TEODORO
Empresa: CARNICAS ALEJANDRO GOYA SL
Administrador Solidario
- Aldalur Aguirre Cristina
- Sanchez Santin Cesar Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795 , F 126, S 8, H SS 16707, I/A 6 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-20
Empresa: CARNICAS ALEJANDRO GOYA SL
Administrador Unico
- Sanchez Santin Cesar Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795 , F 126, S 8, H SS 16707, I/A 6 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-20
Empresa: CARNICAS ALEJANDRO GOYA SL
Administrador Unico
- Sanchez Santin Cesar Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795 , F 126, S 8, H SS 16707, I/A 6 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-20
Empresa: ASADOR SIMPSY CASTILLO SL
Liquidador Solidario
- Gorrochategui Ayerbe Xabier
- Sanchez Santin Cesar Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 103, S 8, H SS 38237, I/A 2 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-20
Empresa: ASADOR SIMPSY CASTILLO SL
Administrador Solidario
- Gorrochategui Ayerbe Xabier
- Sanchez Santin Cesar Teodoro
Liquidador Solidario
- Gorrochategui Ayerbe Xabier
- Sanchez Santin Cesar Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 103, S 8, H SS 38237, I/A 2 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-20
Empresa: ASADOR SIMPSY CASTILLO SL
Administrador Solidario
- Gorrochategui Ayerbe Xabier
- Sanchez Santin Cesar Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 102, S 8, H SS 38237, I/A 1 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-20
Información de SANCHEZ SANTIN CESAR TEODORO
Mostramos los datos de SANCHEZ SANTIN CESAR TEODORO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ SANTIN CESAR TEODORO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos