GORROCHATEGUI AYERBE XABIER
Informe ejecutivo de GORROCHATEGUI AYERBE XABIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GORROCHATEGUI AYERBE XABIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUMATI BAT SL | Socio Unico | 15/11/2019 | |
JUMATI BAT SL | Administrador Unico | 13/11/2019 | |
MATIAS GORROCHATEGUI CASA JULIAN TOLOSA SL | Socio Unico | 23/10/2019 | |
MATIAS GORROCHATEGUI CASA JULIAN TOLOSA SL | Administrador Unico | 27/03/2014 |
VINCULACIONES DE GORROCHATEGUI AYERBE XABIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GORROCHATEGUI AYERBE XABIER
Empresa: ASADOR SIMPSY CASTILLO SL
Liquidador Solidario
- Gorrochategui Ayerbe Xabier
- Sanchez Santin Cesar Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 103, S 8, H SS 38237, I/A 2 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-20
Empresa: ASADOR SIMPSY CASTILLO SL
Administrador Solidario
- Gorrochategui Ayerbe Xabier
- Sanchez Santin Cesar Teodoro
Liquidador Solidario
- Gorrochategui Ayerbe Xabier
- Sanchez Santin Cesar Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 103, S 8, H SS 38237, I/A 2 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-20
Empresa: JUMATI BAT SL
Socio Único
- Gorrochategui Ayerbe Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2165 , F 30, S 8, H SS 25375, I/A 3 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-20
Empresa: JUMATI BAT SL
Administrador Unico
- Gorrochategui Ayerbe Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2165 , F 30, S 8, H SS 25375, I/A 2 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-20
Socio Único
- Gorrochategui Ayerbe Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643 , F 167, S 8, H SS 36404, I/A 2 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-20
Empresa: ASADOR SIMPSY CASTILLO SL
Administrador Solidario
- Gorrochategui Ayerbe Xabier
- Sanchez Santin Cesar Teodoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 102, S 8, H SS 38237, I/A 1 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-20
Administrador Unico
- Gorrochategui Ayerbe Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643 , F 166, S 8, H SS 36404, I/A 1 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-20
Información de GORROCHATEGUI AYERBE XABIER
Mostramos los datos de GORROCHATEGUI AYERBE XABIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GORROCHATEGUI AYERBE XABIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos