SANCHEZ PEDREGAL MARCOS
Informe ejecutivo de SANCHEZ PEDREGAL MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 49
Empresas activas: 27
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ PEDREGAL MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASINO BAHIA DE GIJON SA | Apoderado Solidario | 19/08/2021 | |
CASINO BAHIA DE GIJON SA | Apoderado Mancomunado | 19/08/2021 | |
OPERADORA CASTILLA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2021 | |
GAMASOL ELECTRONICOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | |
NUEVAZAR SL | Apoderado | 22/07/2021 | |
FANTASTICGAME SL | Apoderado | 22/07/2021 | |
OPEMA SA | Apoderado | 22/07/2021 | |
RECREATIVOS JORMA SL | Apoderado Mancomunado | 15/07/2021 | |
RECREATIVOS JORMA SL | Apoderado Solidario | 15/07/2021 | |
EDEN HOSTELERIA Y OCIO SL | Apoderado Solidario | 12/07/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ PEDREGAL MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ PEDREGAL MARCOS
Empresa: FERCAR INVERSIONES 2012 SL
Apoderado Mancomunado
- Lana Fernandez Francisco
- Perez Carus Sara
- Sanchez Pedregal Marcos
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Apoderado Solidario
- Lana Fernandez Francisco
- Perez Carus Sara
- Sanchez Pedregal Marcos
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4003 , F 133, S 8, H AS 44487, I/A 4 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-33
Empresa: CASINO BAHIA DE GIJON SA
Apoderado Mancomunado
- Lana Fernandez Francisco
- Perez Carus Sara
- Sanchez Pedregal Marcos
Apoderado Solidario
- Lana Fernandez Francisco
- Perez Carus Sara
- Sanchez Pedregal Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 31, S 8, H AS 27559, I/A 22 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-33
Empresa: OPERADORA CASTILLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lana Fernandez Francisco
- Perez Carus Sara
- Sanchez Pedregal Marcos
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 133, S 8, H LE 1329, I/A 15 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-24
Empresa: GAMASOL ELECTRONICOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lana Fernandez Francisco
- Perez Carus Sara
- Sanchez Pedregal Marcos
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492, L 59, F 215, S 8, H CS 1649, I/A 14 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-12
Empresa: NUEVAZAR SL
Apoderado
- Lana Fernandez Francisco
- Perez Carus Sara
- Sanchez Pedregal Marcos
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36358 , F 218, S 8, H M 200211, I/A 18 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-28
Empresa: FANTASTICGAME SL
Apoderado
- Lana Fernandez Francisco
- Perez Carus Sara
- Sanchez Pedregal Marcos
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12528 , F 47, S 8, H M 199891, I/A 11 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-28
Empresa: OPEMA SA
Apoderado
- Lana Fernandez Francisco
- Perez Carus Sara
- Sanchez Pedregal Marcos
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34981 , F 21, S 8, H M 25009, I/A 35 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-28
Empresa: RECREATIVOS JORMA SL
Apoderado Mancomunado
- Lana Fernandez Francisco
- Perez Carus Sara
- Sanchez Pedregal Marcos
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Apoderado Solidario
- Lana Fernandez Francisco
- Perez Carus Sara
- Sanchez Pedregal Marcos
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852 , F 203, S 8, H OR 5526, I/A 35 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-32
Empresa: ASTURPLAY SA
Apoderado Mancomunado
- Lana Fernandez Francisco
- Perez Carus Sara
- Sanchez Pedregal Marcos
Apoderado Solidario
- Lana Fernandez Francisco
- Perez Carus Sara
- Sanchez Pedregal Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1104 , F 25, S 8, H AS 1859, I/A 21 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-33
Empresa: HERDICASA SA
Apoderado Mancomunado
- Lana Fernandez Francisco
- Perez Carus Sara
- Sanchez Pedregal Marcos
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Apoderado Solidario
- Lana Fernandez Francisco
- Perez Carus Sara
- Sanchez Pedregal Marcos
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1104 , F 13, S 8, H AS 1857, I/A 21 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-33
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ PEDREGAL MARCOS
Mostramos los datos de SANCHEZ PEDREGAL MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ PEDREGAL MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos