SANCHEZ ORTEGA ANTONIO JOSE
Informe ejecutivo de SANCHEZ ORTEGA ANTONIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ ORTEGA ANTONIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVIDIA SL | Administrador Solidario | 09/02/2023 | |
SUPERMERCADO ALPUJARRA SL | Socio Unico | 15/11/2018 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ ORTEGA ANTONIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ ORTEGA ANTONIO JOSE
Empresa: SERVIDIA SL
Administrador Solidario
- Ortega Osorio Remedios
- Sanchez Ortega Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414, L 1327, F 173, S 8, H MA 16233, I/A 11 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-29
Empresa: SUPERMERCADO ALPUJARRA SL
Administrador Unico
- Sanchez Ortega Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 196, S 8, H GR 7929, I/A 7 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-18
Empresa: SUPERMERCADO ALPUJARRA SL
Socio Único
- Sanchez Ortega Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 196, S 8, H GR 7929, I/A 6 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-18
Empresa: SUPERMERCADO ALPUJARRA SL
Administrador Unico
- Sanchez Ortega Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 196, S 8, H GR 7929, I/A 5 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-18
Empresa: ABUXARRA ULTRAMARINOS SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Orellana Miguel Angel
- Sanchez Ortega Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1554 , F 124, S 8, H GR 46571, I/A 1 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-18
Empresa: PROMOCIONES SANCHEZ CALVENTE SL
Administrador Solidario
- Calvente Campoy Monserrat
- Sanchez Ortega Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 74, S 8, H GR 33640, I/A 2 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-18
Empresa: SUPERMERCADO ALPUJARRA SL
Administrador Unico
- Sanchez Ortega Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 196, S 8, H GR 7929, I/A 4 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-18
Información de SANCHEZ ORTEGA ANTONIO JOSE
Mostramos los datos de SANCHEZ ORTEGA ANTONIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ ORTEGA ANTONIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos