CALVENTE CAMPOY MONSERRAT
Informe ejecutivo de CALVENTE CAMPOY MONSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CALVENTE CAMPOY MONSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUPERMERCADO ALPUJARRA SL | Administrador Unico | 09/10/2019 | |
PROMOCIONES SANCHEZ CALVENTE SL | Administrador Unico | 08/07/2014 |
VINCULACIONES DE CALVENTE CAMPOY MONSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVENTE CAMPOY MONSERRAT
Empresa: SUPERMERCADO ALPUJARRA SL
Administrador Unico
- Calvente Campoy Monserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 196, S 8, H GR 7929, I/A 7 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-18
Empresa: SUPERMERCADO ALPUJARRA SL
Administrador Unico
- Calvente Campoy Monserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 196, S 8, H GR 7929, I/A 5 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-18
Empresa: PROMOCIONES SANCHEZ CALVENTE SL
Administrador Unico
- Calvente Campoy Monserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 74, S 8, H GR 33640, I/A 2 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-18
Empresa: PROMOCIONES SANCHEZ CALVENTE SL
Administrador Solidario
- Calvente Campoy Monserrat
- Sanchez Ortega Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 74, S 8, H GR 33640, I/A 2 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-18
Empresa: SUPERMERCADO ALPUJARRA SL
Administrador Unico
- Calvente Campoy Monserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 196, S 8, H GR 7929, I/A 4 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-18
Información de CALVENTE CAMPOY MONSERRAT
Mostramos los datos de CALVENTE CAMPOY MONSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVENTE CAMPOY MONSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos