SANCHEZ NAVARRETE VANESSA
Informe ejecutivo de SANCHEZ NAVARRETE VANESSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ NAVARRETE VANESSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALAGA OSVAN SL | Administrador Solidario | 12/04/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ NAVARRETE VANESSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ NAVARRETE VANESSA
Empresa: PLANOS Y TECHOS SL
Administrador Unico
- Sanchez Navarrete Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730, L 3638, F 57, S 8, H MA104247, I/A 6 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-29
Empresa: PLANOS Y TECHOS SL
Administrador Unico
- Sanchez Navarrete Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730, L 3638, F 57, S 8, H MA104247, I/A 5 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-29
Empresa: PLANOS Y TECHOS SL
Administrador Solidario
- Giunta Oscar Eduardo
- Sanchez Navarrete Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730, L 3638, F 57, S 8, H MA104247, I/A 5 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-29
Empresa: MALAGA OSVAN SL
Administrador Solidario
- Giunta Oscar Eduardo
- Sanchez Navarrete Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4752, L 3660, F 6, S 8, H MA104976, I/A 1 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-29
Empresa: PLANOS Y TECHOS SL
Administrador Solidario
- Sanchez Navarrete Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730, L 3638, F 57, S 8, H MA104247, I/A 4 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-29
Información de SANCHEZ NAVARRETE VANESSA
Mostramos los datos de SANCHEZ NAVARRETE VANESSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ NAVARRETE VANESSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos