GIUNTA OSCAR EDUARDO
Informe ejecutivo de GIUNTA OSCAR EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GIUNTA OSCAR EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLANOS Y TECHOS SL | Administrador Unico | 20/10/2011 | |
DANCHO CALZADOS SL | Administrador Unico | 20/10/2011 | |
MALAGA OSVAN SL | Administrador Solidario | 12/04/2010 | |
TECHOS Y NIVELES 2007 SL | Administrador Unico | 23/03/2010 |
VINCULACIONES DE GIUNTA OSCAR EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIUNTA OSCAR EDUARDO
Empresa: DANCHO CALZADOS SL
Administrador Unico
- Giunta Oscar Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4496, L 3405, F 92, S 8, H MA 96766, I/A 2 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-29
Empresa: PLANOS Y TECHOS SL
Administrador Unico
- Giunta Oscar Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730, L 3638, F 57, S 8, H MA104247, I/A 6 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-29
Empresa: PLANOS Y TECHOS SL
Administrador Solidario
- Giunta Oscar Eduardo
- Sanchez Navarrete Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730, L 3638, F 57, S 8, H MA104247, I/A 5 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-29
Empresa: MALAGA OSVAN SL
Administrador Solidario
- Giunta Oscar Eduardo
- Sanchez Navarrete Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4752, L 3660, F 6, S 8, H MA104976, I/A 1 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-29
Empresa: TECHOS Y NIVELES 2007 SL
Administrador Unico
- Giunta Oscar Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4357, L 3267, F 96, S 8, H MA 92870, I/A 4 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-29
Empresa: TECHOS Y NIVELES 2007 SL
Administrador Solidario
- Copano Doña Milagros
- Giunta Oscar Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4357, L 3267, F 96, S 8, H MA 92870, I/A 4 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-29
Empresa: PLANOS Y TECHOS SL
Administrador Solidario
- Copano Doña Milagros
- Giunta Oscar Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730, L 3638, F 56, S 8, H MA104247, I/A 1 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-29
Información de GIUNTA OSCAR EDUARDO
Mostramos los datos de GIUNTA OSCAR EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIUNTA OSCAR EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos