SANCHEZ MAYO JOSE
Informe ejecutivo de SANCHEZ MAYO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ MAYO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2018 | 12/05/2021 |
AIRBUS DEFENCE AND SPACE SA | Apoderado | 23/05/2016 | |
AIRBUS DEFENCE AND SPACE SA | Apoderado | 16/12/2014 | 16/12/2014 |
AIRBUS DEFENCE AND SPACE SA | Apoderado | 28/11/2013 | 16/12/2014 |
AIRBUS DEFENCE AND SPACE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/03/2013 | 28/11/2013 |
AIRBUS OPERATIONS SL | Apoderado | 28/02/2013 | |
AIRBUS OPERATIONS SL | Apoderado | 16/09/2010 | 07/06/2011 |
AIRBUS OPERATIONS SL | Apoderado | 07/06/2011 | 07/06/2011 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MAYO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MAYO JOSE
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Adsuara Gual Ana
- Aguilar Guijarro Ana Isabel
- Agullo Leal Alejandro
- Alarcos Garcia Lucia
- Alvarez Acebo Gonzalo
- Alvarez Choren Manuel Enrique
- Alvarez Hernandez Alfonso
- Alvarez Rodriguez Antonio
- Alvaro Barbero Sanchez
- Amador Fraile Palacios
- Amenos Basora Pere
- Ana Isabel Heras Garcia
- Angulo Perez Eva
- Aragones Miquel Josep Maria
- Aranda Olid Antonio Pablo
- Arranz Espino Ivo
- Arribas Garcia Ignacio
- Avila Andres Juan Carlos
- Baeza Conde Victor Manuel
- Becerra Gutierrez Luis Carlos
- Bertomeu Turon Jorge
- Boada Font Jose Maria
- Bort Caldes Ramon
- Brandon Ferreiro Oscar
- Burgos Gil Laura
- Caballo Garcia Maria Florinda
- Campo Ordoñez Tomas
- Cañada Torralba Gabriel Angel
- Cancela Souto Juan Carlos
- Caraballo Mercadal Pablo
- Carballo Dopico Alberto
- Carlos Galbis De La Mora
- Carreras Rico Francisco
- Carretero Juarez Angel Daniel
- Casati Rivera Joaquin
- Castillo Hernandez Jose Miguel
- Castro Toribio Lidia
- Castro Toribio Lidia
- Chico Aguion Jose Manuel
- Conde Rueda Maria Jose
- Consuelo Lopez Ramirez
- Corominas Roig Nuria
- Cottus Jean Baptiste
- Crespillo Gomez Maria Jose
- Cuartas Rivas Jesus Angel
- Delgado Mozo Pablo
- Diaz Rubio Rafael
- Dominguez Sanchez Manuel
- Enriquez Rodriguez Aquilino
- Escriva Cerrudo Andres
- Espiñeira Fernandez Maria Elena
- Estela Diez Josep Antoni
- Estornell Castello Francisco Nicasio
- Fauro Lastras Sergio
- Felici Moreno Miguel Angel
- Fernandez Alvarez Silvia
- Fernandez Alvarez Silvia
- Fernandez Bartolome Carlos Mario
- Fernandez Garcia Gonzalo
- Fernandez Zapico Jesus Angel
- Ferrer Llorca Ana Karina
- Ferrer Martin Jose Antonio
- Francisca Romana Ortega Hernandez-agero
- Francisco Jose Cantera Mata
- Francisco Jose Sanchez Martin
- Garces Monterrubio Patricia Carolina
- Garcia Cano Fernando Javier
- Garcia Diaz Maria Dolores
- Garcia Gomez Jose Luis
- Garcia Gonzalez Diego Francisco
- Garcia Melguizo Silvia
- Garcia Melguizo Silvia
- Garcia Perez Jose Antonio
- Gayoso Roca Miguel Angel
- Gilabert Moreno Oswaldo
- Godoy Rodriguez Juan Jose
- Gonzalez Ares Maria Concepcion
- Gonzalez Ayuso Raquel
- Gonzalez Castro Alejandro
- Guillen Muñoz Juan Manuel
- Haro Ribas Yolanda Marta
- Herkommer Carrion Matias
- Herkommer Carrion Matias
- Iniesta Domene Daniel
- Irene Esperanza Herrera Muncharaz
- Izquierdo Lopez Maria Dolores
- Izquierdo Murciano Isabel
- Jesus Maria Valero Hernandez
- Jimenez Cortes Juan
- Jose Antonio Picorelli Blanco
- Jose Francisco Hernandez Caparros
- Josefa Rosa Sanchez Ortiz
- Juan Antonio Garcia Tejera
- Jurado Morales Salvador
- Landa Martinez De Ezquerecocha Javier
- Lazaro Moral Maria Angeles
- Lazaro Tomas Sofia
- Lidia Marlene Medina Santos
- Lopez Cordoba Maria Auxiliadora
- Lopez Font Ismael
- Lozano Izquierdo Maria Angeles
- Maillo Maillo Demetria
- Maneiro Maneiro Fernando
- Maria Del Mar Conde Gonzalez
- Maria Dolores Calatayud Agullo
- Maria Esperanza Ortega Ortega
- Maria Nieves Gallardo Cañaveras
- Maria Nieves Guix De La Barcena
- Maria Nieves Guix De La Barcena
- Maria Sagrario Madrigal Antolin
- Mariano Ramon Monton
- Martin Verdugo Jesus
- Martorell Adsuara Cecilia
- Mas Romero Maria Jose
- Massanet Reguant Livio
- Mateu Alemany Jose Antonio
- Matilde Hernandez Maquirriain
- Molins Sanchez De Vivar Eva
- Mora Alonso Santiago
- Morales Lobo Miguel
- Navarro Garcia Francisca
- Ocejo Rodriguez Francisco Javier
- Olivares Corral Jose Ignacio
- Ortega Torija Claudio
- Outon Garcia Domingo Javier
- Pardo Tapia Jose Manuel
- Pastor Peral Pedro
- Perez Montero Agustin
- Perez Sanchez Laura
- Presedo Casar Juan Carlos
- Puebla Martin Maria Jose
- Quer Ros Jaume
- Rallo Forner Emilia
- Rausell Saez Maria Cristina
- Rego Rodriguez Enrique
- Riesgo Rionda Margarita Lucia
- Rodriguez Jarillo Maria Elena
- Rodriguez Martinez Enrique
- Rodriguez Pasandin Julio Jose
- Rodriguez Rodriguez Juan Bautista
- Rodriguez Rodriguez Pedro Angel
- Rua Roure Ignacio
- Rubio Maestro Alberto
- Ruiz Barbero Rocio
- Ruiz De Gordejuela Quindos Fernando
- Ruiz Vera Juan Antonio
- Saldaña Alonso Fausto
- Sanchez Mayo Jose
- Sanchez Sereno Jose
- Sancho Duque Miguel Angel
- Santamaria Santamaria Pablo Juan
- Santiago Fernandez Victorio Del Camino
- Santofimia Pastor Beatriz
- Sinovas Sanz Jose Luis
- Sixto Caneda Jose Manuel
- Soler Reinosa Sebastian
- Sordo Mucientes Francisco Javier
- Suarez Millan Jose Antonio
- Sunyer Rams Jaume
- Susana Torrijos Gil
- Teran Rodriguez Rafael
- Tizon Iglesias Gema
- Torcida Perez Ana Maria
- Torres Garcia Victoria Elena
- Torres Jimenez Andres
- Tortosa Navarro Esperanza
- Tosina Martinez Carolina
- Varela Marra Jose Carlos
- Vazquez Diaz Francisco Javier
- Zamora Luis Pilar
Apoderado Mancomunado
- Acebes Guillen Felix Jose
- Adsuara Gual Ana
- Alberto Jesus Lavena Clemente
- Alberto Rodriguez Vazquez
- Alberto Rodriguez Vazquez
- Alfonso Jose Martin Cacharro
- Alfredo Sahun Perez
- Alvaro Barbero Sanchez
- Alvaro Barbero Sanchez
- Alvaro Barbero Sanchez
- Alvaro Barbero Sanchez
- Amelia De La Peña Bengoechea
- Angulo Perez Eva
- Antonio Anton Falces
- Bartolome Garcia Jose Antonio
- Bartolome Garcia Jose Antonio
- Bartolome Garcia Jose Antonio
- Bort Caldes Ramon
- Cabrera Ruiz Lopera Francisco Javier
- Camino Ranz Jesus Manuel
- Camino Ranz Jesus Manuel
- Carlos Sarasa Brosed
- Chiclana Dominguez Adame Jose Luis
- Concepcion Garcia Rebollo
- Concepcion Garcia Rebollo
- Eliz Velazquez Angel
- Fernandez Alvarez Silvia
- Fernandez Quintana Jose Ignacio
- Fernando Fernandez Fernandez
- Fernando Fernandez Fernandez
- Fernando Fernandez Fernandez
- Fournier Martinez De La Casa Fernando
- Francisca Romana Ortega Hernandez-agero
- Francisco Javier Del Arco Hernandez
- Francisco Javier Rodriguez Moreno
- Francisco Jose Sanchez Martin
- Gomez Nicolas Paloma
- Gonzalez Ayuso Raquel
- Iribarren Fentanes Maria Teresa
- Izquierdo Murciano Isabel
- Jacoba Martinez Hernandez
- Jacoba Martinez Hernandez
- Jesus Maria Valero Hernandez
- Jesus Maria Valero Hernandez
- Jorge Lopez Garcia
- Jorge Lopez Garcia
- Jose Antonio Lazaro Beltran
- Jose Javier Rubio Celemin
- Jose Luis Hidalgo Fernandez
- Josefa Rosa Sanchez Ortiz
- Juan Carlos Covarrubias Carral
- Juan Carlos Fernandez Castro
- Juan Hernandez Gonzalez
- Lapetra Reyes Bartolome Vicente
- Lozano Izquierdo Maria Angeles
- Magdalena Carbonell Serna
- Mahiques Benavent Maria Inmaculada
- Mahiques Benavent Maria Inmaculada
- Maria Dolores Castilla Izquierdo
- Maria Dolores Castilla Izquierdo
- Maria Jose Gonzalez Bustelo
- Maria Reyes Perez Izquierdo
- Maria Reyes Perez Izquierdo
- Maria Teresa Roca Rey-joly
- Martinez Martinez Angel
- Martinez Martinez Angel
- Miguel Angel Martinez Villegas
- Miguel Angel Martinez Villegas
- Miguel Angel Martinez Villegas
- Miralles Caballero Antonio
- Miralles Caballero Antonio
- Miralles Caballero Antonio
- Morales Lobo Miguel
- Morell Pascual Anselmo
- Moreno Pastor Vicente
- Nieves Alonso Alvarez
- Ocejo Rodriguez Francisco Javier
- Pallares Rodriguez Francisco Javier
- Perez Madruga Manuel Daniel
- Rafael Soto Hernandez
- Redon Martin Vicente
- Riesco Sevilla Maria Del Carmen
- Rives Velasco Francisco Miguel
- Roman Gallastegui Lizarralde
- Ruiz Blasco Juan Antonio
- Ruiz Guzman Jesus
- Ruiz Guzman Jesus
- Ruiz Guzman Jesus
- Sixto Caneda Jose Manuel
- Sixto Caneda Jose Manuel
- Soler Reinosa Sebastian
- Valderrama Molina Antonio Manuel
- Valle Gaban Pablo
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alberto Jesus Lavena Clemente
- Alberto Moreton Bombin
- Alberto Moreton Bombin
- Alberto Rodriguez Vazquez
- Alfonso Jose Martin Cacharro
- Alfredo Sahun Perez
- Antonio Anton Falces
- Asuncion Arias Camara
- Carlos Perez Muñoz
- Carlos Sarasa Brosed
- Carlos Sarasa Brosed
- Casares Collarte Rosa Maria
- Chiclana Dominguez Adame Jose Luis
- Clara Isabel Jaca Rios
- Concepcion Garcia Rebollo
- Cristina Garcia Pascual
- Cristina Garcia Pascual
- Dionisio Perez Gallardo
- Eliz Velazquez Angel
- Federico Hernandez Cristobal
- Fernandez Quintana Jose Ignacio
- Fernando Fernandez Fernandez
- Fournier Martinez Fernando
- Francisco Javier Del Arco Hernandez
- Francisco Javier Del Arco Hernandez
- Francisco Javier Rodriguez Moreno
- Francisco Nogueiro Rodriguez
- Gomez Escolar Campo Belen
- Gomez Nicolas Paloma
- Herrero Borque Luis Javier
- Iribarren Fentanes Maria Teresa
- Izquierdo Rodrigalvarez Pablo
- Jacoba Martinez Hernandez
- Jorge Lopez Garcia
- Jorge Lopez Garcia
- Jose Antonio Lazaro Beltran
- Jose Antonio Lazaro Beltran
- Jose Borras Gisbert
- Jose Borras Gisbert
- Jose Conesa Vazquez
- Jose Conesa Vazquez
- Jose Francisco Hernandez Caparros
- Jose Joaquin Garmendia Arriada
- Jose Luis Hidalgo Fernandez
- Jose Pedro Julia Casas
- Jose Tatay Torres
- Juan Carlos Marugan Muñoz
- Juan Hernandez Gonzalez
- Juan Jose Algas Palau
- Luis Fernando Martin Fernandez
- Magdalena Carbonell Serna
- Magdalena Carbonell Serna
- Mahiques Benavent Maria Inmaculada
- Manuel Rafael Perez Lucena
- Manuel Romero Saez
- Manuel Romero Saez
- Manuel Solana Romera
- Manuela Cuesta Garcia
- Marcelo Tena Calvo
- Maria Almudena San Pedro Lopez De Uribe
- Maria Dolores Gutierrez Navarro
- Maria Dolores Gutierrez Navarro
- Maria Eugenia Garcia Gil
- Maria Eugenia Garcia Gil
- Maria Jose Gonzalez Bustelo
- Maria Reyes Perez Izquierdo
- Maria Teresa Roca Rey-joly
- Miguel Andres Perez Andueza
- Miguel Andres Perez Andueza
- Miguel Angel Martinez Villegas
- Moreno Pastor Vicente
- Navareño Montero Pedro Luis
- Nieves Alonso Alvarez
- Polaina Navarro Francisco Jesus
- Polanco Gonzalez Elena
- Raba Sainz Francisco J
- Rafael Soto Hernandez
- Redon Martin Vicente
- Riesco Sevilla Maria Del Carmen
- Roman Gallastegui Lizarralde
- Roman Gallastegui Lizarralde
- Rubio Celemin Javier
- Santiago Barbero Ontañon
- Valderrama Molina Antonio
- Valle Gaban Pablo
- Zapata Pulido Diego Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 87, S 8, H S 1960, I/A 4271 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abella Carro Sarabel
- Aizpurua Egurrola Nerea
- Alba Bermudez Lourdes
- Aldegunde Ribera Juan Jose
- Alonso Fueyo Adrian
- Alvarez Acebo Gonzalo
- Alvarez Fernandez Alejandro
- Amador Gomez Maria
- Aranegui Alberdi Beatriz
- Arevalo Hernandez Ana Isabel
- Ariño Mañez Blanca
- Arrazuria Rico Miren Aintzine
- Balan Mariño Balbino Constantino
- Ballester Devis Maria Pilar
- Balseiro Soto Maria Luisa
- Barcala Garcia Jose
- Barcina Rodiño Patricia
- Barreiro Quiben Jose-manuel
- Barrera Montes Francisco Javier
- Barrio Hernandez Jesus
- Batos Fernandez Eduardo
- Beltran Miras Eva
- Bermejo Celihueta Maria Isabel
- Bernal Curto Juan Domingo
- Besada Perez Silvia
- Blanco Mayor Isabel
- Blanco Solis Camilo
- Bolinches Alarcon Enrique Javier
- Bordagaray Learra Jesus
- Branco Montes Xoan Manuel
- Buenache Lopez Carlos
- Calve Varea Sergio
- Calvo Alvarez Roberto
- Cañada Martin-romo Juan Carlos
- Castaño Garcia Juan Maria
- Castillo Colmenero Diana
- Celdran Alcobas Pedro
- Celeiro Ramudo Pilar
- Cerda Socorro Maria Jose
- Ciriza Pina Olga Maria
- Colado Junquera Analia Alejandra
- Cuesta Agudo Francisco Gabriel
- De Cabo Fontan Alberto Matias
- Del Rio Zamanillo Jorge
- Diaz Benitez Maria Concepcion
- Diaz Folgar Concepcion
- Diaz Garcia Silvia Maria
- Diaz Rodriguez Jose Luis
- Domenech Soler Jose Maria
- Domingo Maroto Esmeralda
- Dominguez Garcia Samuel
- Dueñas De La Fuente Oliver
- Dura Beneito Nuria
- Erkiaga Iribar Gentzane
- Exposito Iñigo Patricia
- Fernandez Gomez Sergio
- Fernandez Janeiro Jose Luis
- Fernandez Oliveira Alvaro
- Flaquer Morales Mireia
- Forjan Barcia Monica
- Fuentes Rubio Antonio David
- Gallo Neila Javier
- Garcia Garcia Ruben
- Garcia Gomez Jose Luis
- Garcia Hernandez Maria Jose
- Garcia Moreno Antonio Carlos
- Garcia Puentes Eduardo
- Garrido Llanos Rodrigo
- Gimiso Ortiz Maria Jose
- Gonzalez De Langarica De La Maza Carlos
- Gonzalez Digon Alberto
- Gonzalez Miguez Vanesa
- Gonzalez Perez Ana Maria
- Gonzalez Quevedo Morais Carlos
- Gonzalez Sanchez Marta
- Guerra Fernandez Maria
- Gutierrez Garcia Miguel Angel
- Guzman Mercado Juan Antonio
- Hermoso Gomez Blai
- Hernandez Laso Roberto Carlos
- Herrero Catalan Inmaculada
- Homs Arenas Joan
- Iglesias Barbeito Begoña
- Iglesias Nuñez Pablo
- Izquierdo Lopez Maria Dolores
- Izquierdo Vergara Raul
- Jaen Orellana Maria Jose
- Jimenez Naranjo Israel
- Jofre Molto Fatima
- Labrada Fernandez Jesus
- Lagoa Bizarro Angel David
- Lamuño Sanchez Luis Miguel
- Laseca Gallego Miguel Angel
- Liñares Rodriguez Corina
- Loarte La Orden Inmaculada
- Lopez Abadin Maria Esther
- Lopez Calle Maria Del Coro
- Lopez Chavarrias Maria Elena
- Lopez De Diego David
- Lopez Dominguez Sandra
- Lopez Morales Jorge
- Lopez-prado Jimenez De Llano Jacobo
- Lopez Vega Agustin
- Lorenzo Bravo Julio Juan
- Machon Dorado Jose Mariano
- Mangas Rama Francisco Javier
- Manzanares Quilez David
- Marcos Gonzalez Juan Maria
- Marcos Perez Jaime
- Marcos Zamarreño Alfredo
- Martin Mingorance Elvira
- Martinez Cerrillo Iñigo
- Martinez Lorenzo Silvia Noemi
- Martinez Lozano Miguel Angel
- Martinez Martinez Isabel
- Martinez Moro Arturo
- Martinez Perez Miguel Angel
- Martinez San Martin Barbara
- Mata Roncero Juan Antonio
- Matas Gromaz Maite
- Megias Corraliza Francisco Javier
- Mendoza Garcia Jose Fernando
- Merino Gonzalez Antonio
- Miguel Gomez Nuria
- Miranda Fernandez Jose Manuel
- Molina Caro Antonio Jesus
- Montesinos Sanchez Jose Antonio
- Morandeira Gonzalez Leonardo
- Moratilla Fernandez Luis Alfonso
- Moreno Cozar Francisco Javier
- Moron Rejano Inmaculada
- Moscardo Morata Maria Angeles
- Muñoz Garcia Pedro Antonio
- Muñoz Sanz Patricia
- Nacher Martinez Maria Yolanda
- Navarro Monton Alicia
- Odriozola Fernandez Ignacio Jose
- Olea Rodriguez Carlos
- Orellana Simon Alvaro
- Ortigas Castan German
- Otero Garcia Sergio
- Otero Gonzalez Belen
- Palomo Zorrilla Jose Enrique
- Pando Vazquez Manuel
- Pastor Gomez Felix Eduardo
- Paz Vilar Maria De Los Reyes
- Pazos Garcia Maria Jose
- Perez Casanova Encarnacion
- Perez Gomez Laura Isabel
- Perez Rincon Sonia
- Perucho Marin Maria Nieves
- Pizarro Zarcero Julio
- Polaina Fernandez Manuel
- Pomar Huertas Ana Maria
- Ponte Crespo Francisco Javier
- Portales Moles Jose Manuel
- Prado Leon Iñigo
- Preciado Rodriguez Oscar
- Puelles Gonzalez De Langarica Marta
- Ramon Garcia Francisco Javier
- Regañas Molina Jose Manuel
- Reija Lopez Antonio Arturo
- Revilla Alvaro Angel Maria
- Rey Amaya Jorge
- Roces Alvarez Javier
- Rodriguez Molinero Beatriz
- Rodriguez Ruiz Jose
- Rodriguez Santos Alberto
- Rodriguez Vazquez Anabel
- Romanillo Rivas Borja
- Rubido Menendez Manuel
- Ruiz Bravo Echegoyen Jose Miguel
- Ruiz Delgado Fernando Jorge
- Salamanca Garcia Francisco Javier
- Salgado Mateo Alfredo
- Salmeron Ribera Encarnacion
- San Jose Zaballa Sergio
- Sanchez Beneitez Javier
- Sanchez Manzano Escolastica
- Sanchez Mayo Jose
- Sanchez Montes Alvarina
- Sanchez Vegas Fernando
- Sanchis Carbonell Maria Esperanza
- Sanjuan Navarro Pablo
- Santos Del Riego Jose Antonio
- Sarrio Gonzalez Cristobal
- Segarra Balaña Sara
- Suarez Diaz Luis Ignacio
- Suarez Rivera Ingrid Carolina
- Tabera Bartolome Azucena
- Tejero Vadillo Maria Estibaliz
- Torrell Esteve Xavier
- Trasancos Garcia Jose Salvador
- Urbanos Garcia Raul
- Varela Marra Jose Carlos
- Vecino Abascal Irene
- Villa Garcia Maria Del Mar
- Villafafila Martin Benjamin
- Villanueva Jimenez Joseba Koldobika
- Villarino Somoza Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 104, S 8, H S 1960, I/A 3584 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-39
Empresa: AIRBUS DEFENCE AND SPACE SA
Apoderado
- Acedo Acedo Rafael
- Alonso Gonzalez Cesar Antonio
- Alonso Perez Gabriel
- Alonso Romero Mariano
- Aponte Medina Angelica
- Badaya Garcia Alberto
- Baena Redondo Enrique
- Barrio Cardaba Angel Alejo
- Bautista De La Llave Cesar- Adolfo
- Blanco Manchado Pedro Antonio
- Blanco Ramos Patricia
- Brill Joerg Alexander Hermann Ignaz
- Bures Fraile Javier
- Burgos Crespo Raul
- Cague Diaz Eva
- Caramazana Choya Antonio
- Carvajal Vazquez Ruben
- Casado Salinas Cristobal
- Conde Delgado Victor- Javier
- Cuarental Hernandez Jose Luis
- De Teran Diez David
- Del Castillo Sanz Raquel
- Delgado Ureña Ocaña Matias
- Diez Huelamo Javier
- Domingo Fernandez Segisfredo
- Escamilla Tera Prudencio
- Ezquerra Apraiz Javier
- Fernandez Pardo Juan Manuel
- Fernandez Salguero Aurelio
- Frech Barreiro Ruth Maria
- Galland Philip
- Garcia Arguelles Bonifacio Jesus
- Garcia Sanchez Jose Victor
- Gerbasi Vicente Emilio
- Gonzalez Pariente Gloria
- Grobas Sanchez Begoña
- Guerrero Moreno Juan
- Hernandez Heras Luis Alfonso
- Hernandez Vozmediano Luis
- Hohr Herrera Carlos
- Hoyland Ian Michael
- Iglesias Manso Adolfo
- Jimenez Sanz Ivan
- Kornet Caroline Marie Charlotte Anfray
- Llorca Sanz Miguel Angel
- Lopez Diaz Fernando
- Martinez Menendez Francisco De Asis Javier
- Martinez Tallo Maria Angeles
- Mata Garcia De Casasola Maria Elena
- Menendez Rodriguez Pilar
- Mingo Bravo Juan Antonio
- Morell Fuentes Miguel Angel
- Muñoz Aranguren Soledad
- Nogueras Cebrero Rafael Alfonso
- Paris Urcaregui Francisco Javier
- Peces Morate Fernando
- Perez Lopez Pedro
- Reiter Joanna
- Reol Gutierrez Maria Rosario
- Rivera Cuadros Javier
- Rocafort Saez Juan Antonio
- Rodriguez Alcaraz Alfredo
- Rodriguez Barberan Antonio
- Ros Candeira Silverio Antonio
- Rossner Kurt Ludwig
- Rubio De La Plaza Pedro
- Rubio Lopez Felipe
- San Pedro Orozco Francisco
- Sanchez Mayo Jose
- Sarmiento Leon Fernando
- Semelas Gordo Gabriel
- Tardy Xavier Herve Marie
- Tentor Auñon Rafael
- Zaffagni Severine Louise Caroline
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 221, S 8, H M 10082, I/A 645 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-28
Empresa: AIRBUS DEFENCE AND SPACE SA
Apoderado
- Acedo Acedo Rafael
- Albiac Murillo Maria Pilar Juana
- Alonso Perez Gabriel
- Alonso Romero Mariano
- Aponte Medina Angelica
- Badaya Garcia Alberto
- Barrio Cardaba Angel Alejo
- Bautista De La Llave Cesar- Adolfo
- Blanco Manchado Pedro Antonio
- Bures Fraile Javier
- Burgos Crespo Raul
- Cano De Pablo Francisco
- Caramazana Choya Antonio
- Carmona Rodriguez Maria Remedios
- Casado Salinas Cristobal
- Chacon Hernandez Juan Antonio
- Conde Delgado Victor- Javier
- Cuarental Hernandez Jose Luis
- De Teran Diez David
- Del Castillo Pinela Aurora
- Del Castillo Sanz Raquel
- Diez Huelamo Javier
- Domingo Fernandez Segisfredo
- Ezquerra Apraiz Javier
- Fernandez Pardo Juan Manuel
- Flege Thomas
- Frech Barreiro Ruth Maria
- Galland Philip
- Garcia Sanchez Jose Victor
- Gautier Cedric
- Gerbasi Vicente Emilio
- Grobas Sanchez Begoña
- Guerrero Moreno Juan
- Hernandez Heras Luis Alfonso
- Hernandez Vozmediano Luis
- Iglesias Manso Adolfo
- Jimenez Sanz Ivan
- Kornet Caroline Marie Charlotte Anfray
- Lopez Diaz Fernando
- Martin Martinez Daniel
- Martinez Alvarez Ana
- Martinez De Toda Alfonso Jose
- Martinez Menendez Francisco De Asis Javier
- Martinez Tallo Maria Angeles
- Mata Garcia De Casasola Maria Elena
- Menendez Rodriguez Pilar
- Morell Fuentes Miguel Angel
- Mulder Annika Chistiane
- Muñoz Aranguren Soledad
- Nogueras Cebrero Rafael Alonso
- Nuñez Morgades Elena
- Pastor San Andres Rafael
- Peces Morate Fernando
- Quintana Aldaz Maider
- Reiter Joanna
- Rivera Cuadros Javier
- Rocafort Saez Juan Antonio
- Rodriguez Alcaraz Alfredo
- Rodriguez Barberan Antonio
- Ros Candeira Silverio Antonio
- Rubio De La Plaza Pedro Luis
- Rubio Lopez Felipe
- San Pedro Orozco Francisco
- Sanchez Mayo Jose
- Sarmiento Leon Fernando
- Semelas Gordo Gabriel
- Tardy Xavier Herve Marie
- Tentor Auñon Rafael
- Zaffagni Severine Louise Caroline
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 208, S 8, H M 10082, I/A 629 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: AIRBUS DEFENCE AND SPACE SA
Apoderado
- Acedo Acedo Rafael
- Alonso Gonzalez Cesar Antonio
- Alonso Perez Gabriel
- Alonso Romero Mariano
- Aponte Medina Angelica
- Badaya Garcia Alberto
- Baena Redondo Enrique
- Barrio Cardaba Angel Alejo
- Bautista De La Llave Cesar- Adolfo
- Blanco Manchado Pedro Antonio
- Blanco Ramos Patricia
- Brill Joerg Alexander Hermann Ignaz
- Bures Fraile Javier
- Burgos Crespo Raul
- Cague Diaz Eva
- Caramazana Choya Antonio
- Carvajal Vazquez Ruben
- Casado Salinas Cristobal
- Conde Delgado Victor- Javier
- Cuarental Hernandez Jose Luis
- De Teran Diez David
- Del Castillo Sanz Raquel
- Delgado Ureña Ocaña Matias
- Diez Huelamo Javier
- Domingo Fernandez Segisfredo
- Escamilla Tera Prudencio
- Ezquerra Apraiz Javier
- Fernandez Pardo Juan Manuel
- Fernandez Salguero Aurelio
- Frech Barreiro Ruth Maria
- Galland Philip
- Garcia Arguelles Bonifacio Jesus
- Garcia Sanchez Jose Victor
- Gerbasi Vicente Emilio
- Gonzalez Pariente Gloria
- Grobas Sanchez Begoña
- Guerrero Moreno Juan
- Hernandez Heras Luis Alfonso
- Hernandez Vozmediano Luis
- Hohr Herrera Carlos
- Hoyland Ian Michael
- Iglesias Manso Adolfo
- Jimenez Sanz Ivan
- Kornet Caroline Marie Charlotte Anfray
- Llorca Sanz Miguel Angel
- Lopez Diaz Fernando
- Martinez Menendez Francisco De Asis Javier
- Martinez Tallo Maria Angeles
- Mata Garcia De Casasola Maria Elena
- Menendez Rodriguez Pilar
- Mingo Bravo Juan Antonio
- Morell Fuentes Miguel Angel
- Muñoz Aranguren Soledad
- Nogueras Cebrero Rafael Alfonso
- Paris Urcaregui Francisco Javier
- Peces Morate Fernando
- Perez Lopez Pedro
- Reiter Joanna
- Reol Gutierrez Maria Rosario
- Rivera Cuadros Javier
- Rocafort Saez Juan Antonio
- Rodriguez Alcaraz Alfredo
- Rodriguez Barberan Antonio
- Ros Candeira Silverio Antonio
- Rossner Kurt Ludwig
- Rubio De La Plaza Pedro
- Rubio Lopez Felipe
- San Pedro Orozco Francisco
- Sanchez Mayo Jose
- Sarmiento Leon Fernando
- Semelas Gordo Gabriel
- Tardy Xavier Herve Marie
- Tentor Auñon Rafael
- Zaffagni Severine Louise Caroline
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 205, S 8, H M 10082, I/A 628 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: EADS CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acedo Acedo Rafael
- Albiac Murillo Maria Pilar Juana
- Alonso Perez Gabriel
- Alonso Romero Mariano
- Badaya Garcia Alberto
- Baena Redondo Enrique
- Barrientos Blanco Enrique
- Blanco Manchado Pedro Antonio
- Bures Fraile Javier
- Cano De Pablo Francisco
- Caramazana Choya Antonio
- Carmona Rodriguez Maria Remedios
- Casado Salinas Cristobal
- Chacon Hernandez Juan Antonio
- Cuarental Hernandez Jose Luis
- De Teran Diez David
- Del Castillo Pineda Aurora
- Del Castillo Sanz Raquel
- Delgado Ureña Ocaña Matias
- Diez Huelamo Javier
- Domingo Fernandez Segisfredo
- Fernandez Pardo Juan Manuel
- Flege Thomas
- Galland Philip
- Garcia Sanchez Jose Victor
- Gautier Cedric
- Grobas Sanchez Begoña
- Guerrero Moreno Juan
- Gutierrez Moreno Alberto
- Hernandez Heras Luis Alfonso
- Hernandez Vozmediano Luis
- Jimenez Sanz Ivan
- Lombo Moruno Fernando
- Lopez Diaz Fernando
- Martinez Alvarez Ana
- Martinez De Toda Alfonso Jose
- Martinez Tallo Maria Angeles
- Mata Garcia De Casasola Maria Elena
- Menendez Rodriguez Pilar
- Morell Fuentes Miguel Angel
- Mulder Annika Chistiane
- Muñoz Aranguren Soledad
- Nogueras Cebrero Rafael Alonso
- Nuñez Morgades Elena
- Pastor San Andres Rafael
- Peces Morate Fernando
- Pechmann Christian
- Quintana Aldaz Maider
- Reiter Joanna
- Rivera Cuadros Javier
- Rocafort Saez Juan Antonio
- Rodriguez Alcaraz Alfredo
- Rodriguez Barberan Antonio
- Ros Candeira Silverio Antonio
- Rubio De La Plaza Pedro Luis
- Rubio Lopez Felipe
- San Pedro Orozco Francisco
- Sanchez Mayo Jose
- Sarmiento Leon Fernando
- Steinmetz Comunion Felipe
- Tentor Auñon Rafael
- Zaffagni Severine Louise Caroline
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 203, S 8, H M 10082, I/A 622 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Empresa: EADS CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS SA
Apoderado
- Acedo Acedo Rafael
- Albiac Murillo Maria Pilar Juana
- Alonso Perez Gabriel
- Alonso Romero Mariano
- Aponte Medina Angelica
- Badaya Garcia Alberto
- Baena Redondo Enrique
- Barrio Cardaba Angel Alejo
- Bautista De La Llave Cesar- Adolfo
- Blanco Manchado Pedro Antonio
- Bures Fraile Javier
- Burgos Crespo Raul
- Cano De Pablo Francisco
- Caramazana Choya Antonio
- Carmona Rodriguez Maria Remedios
- Casado Salinas Cristobal
- Chacon Hernandez Juan Antonio
- Conde Delgado Victor- Javier
- Cuarental Hernandez Jose Luis
- De Teran Diez David
- Del Castillo Pinela Aurora
- Del Castillo Sanz Raquel
- Diez Huelamo Javier
- Domingo Fernandez Segisfredo
- Ezquerra Apraiz Javier
- Fernandez Pardo Juan Manuel
- Flege Thomas
- Frech Barreiro Ruth Maria
- Galland Philip
- Garcia Sanchez Jose Victor
- Gautier Cedric
- Gerbasi Vicente Emilio
- Grobas Sanchez Begoña
- Guerrero Moreno Juan
- Hernandez Heras Luis Alfonso
- Hernandez Vozmediano Luis
- Iglesias Manso Adolfo
- Jimenez Sanz Ivan
- Kornet Caroline Marie Charlotte Anfray
- Lopez Diaz Fernando
- Martin Martinez Daniel
- Martinez Alvarez Ana
- Martinez De Toda Alfonso Jose
- Martinez Menendez Francisco De Asis Javier
- Martinez Tallo Maria Angeles
- Mata Garcia De Casasola Maria Elena
- Menendez Rodriguez Pilar
- Morell Fuentes Miguel Angel
- Mulder Annika Chistiane
- Muñoz Aranguren Soledad
- Nogueras Cebrero Rafael Alonso
- Nuñez Morgades Elena
- Pastor San Andres Rafael
- Peces Morate Fernando
- Quintana Aldaz Maider
- Reiter Joanna
- Rivera Cuadros Javier
- Rocafort Saez Juan Antonio
- Rodriguez Alcaraz Alfredo
- Rodriguez Barberan Antonio
- Ros Candeira Silverio Antonio
- Rubio De La Plaza Pedro Luis
- Rubio Lopez Felipe
- San Pedro Orozco Francisco
- Sanchez Mayo Jose
- Sarmiento Leon Fernando
- Semelas Gordo Gabriel
- Tardy Xavier Herve Marie
- Tentor Auñon Rafael
- Zaffagni Severine Louise Caroline
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 200, S 8, H M 10082, I/A 621 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Empresa: EADS CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acedo Acedo Rafael
- Albiac Murillo Maria Pilar Juana
- Alonso Perez Gabriel
- Alonso Romero Mariano
- Badaya Garcia Alberto
- Baena Redondo Enrique
- Barrientos Blanco Enrique
- Blanco Manchado Pedro Antonio
- Bueno Alvarez Raul Luis
- Bures Fraile Javier
- Cano De Pablo Francisco
- Caramazana Choya Antonio
- Carmona Rodriguez Maria Remedios
- Casado Salinas Cristobal
- Chacon Hernandez Juan Antonio
- Cuarental Hernandez Jose Luis
- De Teran Diez David
- Del Castillo Pineda Aurora
- Del Castillo Sanz Raquel
- Delgado Ureña Ocaña Matias
- Diez Huelamo Javier
- Domingo Fernandez Segisfredo
- Fernandez Pardo Juan Manuel
- Flege Thomas
- Galland Philip
- Garcia Sanchez Jose Victor
- Gautier Cedric
- Grobas Sanchez Begoña
- Guerrero Moreno Juan
- Gutierrez Moreno Alberto
- Hernandez Heras Luis Alfonso
- Hernandez Vozmediano Luis
- Jimenez Sanz Ivan
- Lombo Moruno Fernando
- Lopez Diaz Fernando
- Martinez Alvarez Ana
- Martinez De Toda Alfonso Jose
- Martinez Tallo Maria Angeles
- Mata Garcia De Casasola Maria Elena
- Menendez Rodriguez Pilar
- Morell Fuentes Miguel Angel
- Mulder Annika Chistiane
- Muñoz Aranguren Soledad
- Nogueras Cebrero Rafael Alonso
- Nuñez Morgades Elena
- Pastor San Andres Rafael
- Peces Morate Fernando
- Pechmann Christian
- Quintana Aldaz Maider
- Reiter Joanna
- Rivera Cuadros Javier
- Rocafort Saez Juan Antonio
- Rodriguez Alcaraz Alfredo
- Rodriguez Barberan Antonio
- Ros Candeira Silverio Antonio
- Rubio De La Plaza Pedro Luis
- Rubio Lopez Felipe
- San Pedro Orozco Francisco
- Sanchez Mayo Jose
- Sarmiento Leon Fernando
- Steinmetz Comunion Felipe
- Tentor Auñon Rafael
- Zaffagni Severine Louise Caroline
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 195, S 8, H M 10082, I/A 613 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
Empresa: AIRBUS OPERATIONS SL
Apoderado
- Alcazar Quiros Manuel
- Alonso Romero Mariano
- Benito Rodriguez Santiago
- Blanco Manchado Pedro Antonio
- Bueno Alvarez Raul Luis
- De Torre Agreda Francisco
- Diez Huelamo Javier
- Franco Martin Sonia
- Fuentes Alvarez Paloma
- Garcia Sanchez Jose Victor
- Gonzalez-ripoll Garzon Rafael
- Grobas Sanchez Begoña
- Jimenez Parras Pedro Antonio
- Jimenez Sanz Ivan
- Lazcano Ureña Silvia
- Lombo Moruno Fernando
- Martinez Menendez Alfredo
- Martinez Menendez Francisco Javier
- Menendez Rodriguez Pilar
- Montero Moral Manuel
- Muñoz Del Valle Jorge
- Nuñez Morgades Elena
- Pizarro Teno Luis
- Rubio Lopez Felipe
- Sanchez Mayo Jose
- Seguido Cachon Ruben
- Simon Calero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16434 , F 41, S 8, H M 279526, I/A 41 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-28
Empresa: AIRBUS OPERATIONS SL
Apoderado
- Benito Santiago
- Blanco Manchado Pedro
- Bueno Alvarez Raul Luis
- Franco Martin Sonia
- Gonzalez-ripoll Garzon Rafael
- Hita Romero Manuel
- Jimenez Parras Pedro Antonio
- Martinez Menendez Francisco Javier
- Nueno Artigas Jose Luis
- Nuñez Morgades Elena Concepcion
- Sanchez Mayo Jose
- Seguido Cachon Ruben
- Simon Calero Javier
- Tortosa Lozano Jacinto
- Ureña Raso Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16434 , F 40, S 8, H M 279526, I/A 36 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-28
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ MAYO JOSE
Mostramos los datos de SANCHEZ MAYO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MAYO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos