SANCHEZ MARTINEZ JUAN
Informe ejecutivo de SANCHEZ MARTINEZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 47
Empresas activas: 42
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE SANCHEZ MARTINEZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUALE DISTRIBUCIONES SEVILLA SL | Administrador Unico | 19/01/2022 | |
CANAL I ACULL SL | Administrador Unico | 25/11/2020 | |
MARMALENA SL | Administrador Unico | 29/05/2020 | |
STARSBURGER SL | Socio Unico | 28/01/2020 | |
STARSBURGER SL | Administrador Unico | 28/01/2020 | |
GORITZ GOURMET SL | Administrador Unico | 21/06/2017 | |
GESTA INMOBILIARIA NUEVOSIGLO SL | Administrador Unico | 06/07/2016 | |
RICONE TREINTA Y SIETE SL | Socio Unico | 08/04/2015 | |
RICONE TREINTA Y SIETE SL | Administrador Unico | 08/04/2015 | |
ESPECTACULOS PRINCIPAL SL | Administrador Unico | 14/07/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ MARTINEZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MARTINEZ JUAN
Empresa: QUALE DISTRIBUCIONES SEVILLA SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5976 , F 8, S 8, H SE104064, I/A 2 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-41
Empresa: JALCA-82 SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Juan
- Sanchez Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 60, S 8, H AL 35661, I/A 5 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-04
Empresa: CANAL I ACULL SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10858, L 8136, F 146, S 8, H V 193933, I/A 2 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-46
Liquidador
- Sanchez Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 53, S 8, H T 20055, I/A 3 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-43
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 53, S 8, H T 20055, I/A 3 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-43
Empresa: MARMALENA SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6161 , F 169, S 8, H SE108768, I/A 3 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-41
Empresa: STARSBURGER SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32168 , F 203, S 8, H M 578878, I/A 5 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Empresa: STARSBURGER SL
Socio Único
- Sanchez Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32168 , F 203, S 8, H M 578878, I/A 5 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Empresa: JALCA-82 SL
Administrador Unico
- Sanchez Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 60, S 8, H AL 35661, I/A 4 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-04
Empresa: PROYVEN TF SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Rivero Benjamin
- Sanchez Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1932 , F 202, S 8, H TF 10313, I/A 7 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-38
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ MARTINEZ JUAN
Mostramos los datos de SANCHEZ MARTINEZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MARTINEZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos