GONZALEZ RIVERO BENJAMIN
Informe ejecutivo de GONZALEZ RIVERO BENJAMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ RIVERO BENJAMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYVEN TF SL | Socio Unico | 14/05/2018 | |
PROYVEN TF SL | Administrador Unico | 14/05/2018 | |
PROYVEN TF SL | Apoderado | 08/03/2012 | |
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES JOSBEN TENERIFE SL | Administrador Unico | 24/05/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ RIVERO BENJAMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ RIVERO BENJAMIN
Empresa: MABEANCAR SL
Administrador Unico
- Gonzalez Rivero Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3256 , F 161, S 8, H TF 51110, I/A 2 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-38
Empresa: PROYVEN TF SL
Administrador Unico
- Gonzalez Rivero Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1932 , F 202, S 8, H TF 10313, I/A 8 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-38
Empresa: PROYVEN TF SL
Nuevo Socio Único
- Gonzalez Rivero Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1932 , F 202, S 8, H TF 10313, I/A 8 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-38
Empresa: PROYVEN TF SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Rivero Benjamin
- Sanchez Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1932 , F 202, S 8, H TF 10313, I/A 7 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-38
Empresa: MABEANCAR SL
Administrador Unico
- Gonzalez Rivero Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3256 , F 159, S 8, H TF 51110, I/A 1 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-38
Empresa: MABEANCAR SL
Socio Único
- Gonzalez Rivero Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3256 , F 159, S 8, H TF 51110, I/A 1 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-38
Empresa: PROYVEN TF SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Rivero Benjamin
- Sanchez Martinez Juan
Apoderado
- Gonzalez Rivero Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1932 , F 200, S 8, H TF 10313, I/A 6 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-38
Empresa: PROYVEN TF SL
Socio Único
- Gonzalez Rivero Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1932 , F 200, S 8, H TF 10313, I/A 5 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-38
Administrador Unico
- Gonzalez Rivero Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 33, S 8, H TF 37381, I/A 2 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-38
Información de GONZALEZ RIVERO BENJAMIN
Mostramos los datos de GONZALEZ RIVERO BENJAMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ RIVERO BENJAMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos