SANCHEZ MARTI MARIA JOSE
Informe ejecutivo de SANCHEZ MARTI MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ MARTI MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUMINIOS BAICAN SL | Administrador Concursal | 23/09/2011 | |
CONSTRUCCIONES ALPEVI SL | Administrador Concursal | 11/01/2011 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ MARTI MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ MARTI MARIA JOSE
Empresa: RUIZ Y SANCHEZ ABOGADOS SLP
Administrador Solidario
- Ruiz Tomas Luis Alberto
- Sanchez Marti Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9714, L 6996, F 45, S 8, H V 156818, I/A 2 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-46
Empresa: RUIZ Y SANCHEZ ABOGADOS SLP
Administrador Solidario
- Ruiz Tomas Luis Alberto
- Sanchez Marti Maria Jose
Soc.Prof.
- Ruiz Tomas Luis Alberto
- Sanchez Marti Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9714, L 6996, F 44, S 8, H V 156818, I/A 1 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-46
Empresa: ALUMINIOS BAICAN SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ALUMINIOS BAICAN SL
Nif:B97360549
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Sanchez Marti Maria Jose
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:20/07/2011
Número Procedimiento Concursal:472/2011
Datos Registrales:
Tomo:
7559
Libro:
4860
Folio:
13
Hoja:
8-91533
Inscripción:
2
Fecha Inscripción23/09/2011
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7559, L 4860, F 13, S 8, H V 91533, I/A 2 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-46
Empresa: CONSTRUCCIONES ALPEVI SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES ALPEVI SL
Nif:B46253431
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Sanchez Marti Maria Jose
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:12/11/2010
Número Procedimiento Concursal:106/2010
Datos Registrales:
Tomo:
6172
Libro:
3478
Folio:
14
Hoja:
8-62318
Inscripción:
8
Fecha Inscripción11/01/2011
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6172, L 3478, F 14, S 8, H V 62318, I/A 8 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-46
Información de SANCHEZ MARTI MARIA JOSE
Mostramos los datos de SANCHEZ MARTI MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ MARTI MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos