SANCHEZ LINARES RAFAEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ LINARES RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ LINARES RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VADEMECUM CONCURSAL SLP | Soc.Prof. | 03/10/2014 | |
VADEMECUM CONCURSAL SLP | Administrador Solidario | 03/10/2014 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ LINARES RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ LINARES RAFAEL
Empresa: EJECUPLA SL
Fase del concurso
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:2
Juez / Ponente:ROCIO MARINA COLL
Fecha de Resolución:13/01/2015
Número Procedimiento Concursal:39/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1962
Libro:
875
Folio:
40
Hoja:
8-27807
Inscripción:
5
Fecha Inscripción18/06/2021
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962, L 875, F 40, S 8, H MA 27807, I/A 5 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-29
Empresa: EJECUCION DEL PLANEAMIENTO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EJECUCION DEL PLANEAMIENTO SL
Nif:B29564408
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Sanchez Linares Rafael
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA JESUS DEL PILAR MARQUEZ
Fecha de Resolución:18/01/2015
Número Procedimiento Concursal:54/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2470
Libro:
1383
Folio:
37
Hoja:
8-6021
Inscripción:
11
Fecha Inscripción28/05/2019
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2470, L 1383, F 37, S 8, H MA 6021, I/A 11 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-29
Empresa: MARTIN Y PEREZ COSTA DEL SOL SL
Apoderado
- Sanchez Linares Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4530, L 3439, F 193, S 8, H MA 19165, I/A 10 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-29
Empresa: EJECUPLA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EJECUPLA SL
Nif:B29826310
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Sanchez Linares Rafael
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:2
Juez / Ponente:ROCIO MARINA COLL
Fecha de Resolución:13/01/2015
Número Procedimiento Concursal:39/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1962
Libro:
875
Folio:
40
Hoja:
8-27807
Inscripción:
4
Fecha Inscripción02/03/2015
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962, L 875, F 40, S 8, H MA 27807, I/A 4 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-29
Empresa: EJECUCION DEL PLANEAMIENTO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EJECUCION DEL PLANEAMIENTO SL
Nif:B29564408
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Sanchez Linares Rafael
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:1
Juez / Ponente:MARIA JESUS DEL PILAR MARQUEZ
Fecha de Resolución:18/01/2015
Número Procedimiento Concursal:54/2015
Datos Registrales:
Tomo:
2470
Libro:
1383
Folio:
36
Hoja:
8-6021
Inscripción:
10
Fecha Inscripción25/02/2015
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2470, L 1383, F 36, S 8, H MA 6021, I/A 10 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-29
Empresa: VADEMECUM CONCURSAL SLP
Administrador Solidario
- Lopez Rodriguez Antonio
- Lopez Rodriguez Carlos Alberto
- Lopez Serrano Carlos Alberto
- Sanchez Linares Rafael
Soc.Prof.
- Lopez Rodriguez Antonio
- Lopez Rodriguez Carlos Alberto
- Lopez Serrano Carlos Alberto
- Sanchez Linares Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5323, L 4230, F 99, S 8, H MA124940, I/A 1 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-29
Información de SANCHEZ LINARES RAFAEL
Mostramos los datos de SANCHEZ LINARES RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ LINARES RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos