SANCHEZ GARCIA MARTA-ISABEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ GARCIA MARTA-ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ GARCIA MARTA-ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIERRA DEL ABADENGO SL | Liquidador Judicial | 26/03/2013 | |
ITEVAR SA | Administrador Concursal | 01/02/2013 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ GARCIA MARTA-ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ GARCIA MARTA-ISABEL
Empresa: CONSTRUCCIONES MIGUEL MULAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES MIGUEL MULAS SL
Nif:B37338266
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Sanchez Garcia Marta-isabel
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 Y MERCANTIL DE SALAMANCA
Número:4
Juez / Ponente:MARIA JESUS MARTIN GARCIA
Fecha de Resolución:22/05/2014
Número Procedimiento Concursal:520/2013
Datos Registrales:
Tomo:
194
Libro:
0
Folio:
222
Hoja:
8-5932
Inscripción:
5
Fecha Inscripción18/07/2014
Registro:Registro Mercantil de Salamanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 222, S 8, H SA 5932, I/A 5 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-37
Empresa: CONSTRUCCIONES MIGUEL MULAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES MIGUEL MULAS SL
Nif:B37338266
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Sanchez Garcia Marta-isabel
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 Y MERCANTIL DE SALAMANCA
Número:4
Juez / Ponente:MARIA JESUS MARTIN GARCIA
Fecha de Resolución:22/05/2014
Número Procedimiento Concursal:520/2013
Datos Registrales:
Tomo:
194
Libro:
0
Folio:
221
Hoja:
8-5932
Inscripción:
A
Fecha Inscripción04/06/2014
Registro:Registro Mercantil de Salamanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 221, S 8, H SA 5932, I/A A (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-37
Empresa: SIERRA DEL ABADENGO SL
Liquidador Judicial
- Sanchez Garcia Marta-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 106, S 8, H SA 13262, I/A 2 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-37
Empresa: SIERRA DEL ABADENGO SL
Liquidador Judicial
- Sanchez Garcia Marta-isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 106, S 8, H SA 13262, I/A 2 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-37
Empresa: ITEVAR SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ITEVAR SA
Nif:A78787900
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Sanchez Garcia Marta-isabel
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 Y MERCANTIL DE SALAMANCA
Número:4
Juez / Ponente:MARIA JESUS MARTIN GARCIA
Fecha de Resolución:18/01/2013
Número Procedimiento Concursal:644/2012
Datos Registrales:
Tomo:
394
Libro:
0
Folio:
207
Hoja:
8-12897
Inscripción:
A
Fecha Inscripción01/02/2013
Registro:Registro Mercantil de Salamanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394 , F 207, S 8, H SA 12897, I/A A (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-37
Información de SANCHEZ GARCIA MARTA-ISABEL
Mostramos los datos de SANCHEZ GARCIA MARTA-ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ GARCIA MARTA-ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos