SANCHEZ ESCUIN JOSE
Informe ejecutivo de SANCHEZ ESCUIN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ ESCUIN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J J LANCA SAL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 29/06/2021 | 29/12/2023 |
J J LANCA SAL | Presidente | 29/06/2021 | 29/12/2023 |
J J LANCA SAL | Consejero | 29/06/2021 | 29/12/2023 |
J J LANCA SAL | Secretario | 20/02/2012 | 29/06/2021 |
J J LANCA SAL | Consejero | 20/02/2012 | 29/06/2021 |
J J LANCA SAL | Consejero Delegado Mancomunado | 20/02/2012 | 29/06/2021 |
J J LANCA SAL | Consejero Delegado Solidario | 20/02/2012 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ ESCUIN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ ESCUIN JOSE
Empresa: J J LANCA SAL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Escuin Jose
- Sanchez Escuin Juana Maria
Consejero
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Escuin Jose
- Sanchez Escuin Juana Maria
Presidente
- Sanchez Escuin Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16844 , F 147, S 8, H M 24955, I/A 15 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: J J LANCA SAL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Escuin Jose
- Sanchez Escuin Juana Maria
Consejero
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Escuin Jose
- Sanchez Escuin Juana Maria
Presidente
- Sanchez Escuin Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16844 , F 142, S 8, H M 24955, I/A 14 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-28
Empresa: J J LANCA SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Rivero Galan Angel
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Botija Jose Luis
- Sanchez Escuin Jose
Consejero
- Rivero Galan Angel
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Botija Jose Luis
- Sanchez Escuin Jose
Presidente
Secretario
- Sanchez Escuin Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16844 , F 142, S 8, H M 24955, I/A 14 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-28
Empresa: J J LANCA SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Rivero Galan Angel
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Botija Jose Luis
- Sanchez Escuin Jose
Consejero
- Rivero Galan Angel
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Botija Jose Luis
- Sanchez Escuin Jose
Presidente
Secretario
- Sanchez Escuin Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16844 , F 142, S 8, H M 24955, I/A 13 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-28
Empresa: J J LANCA SAL
Consejero
- Rivero Galan Angel
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Botija Jose Luis
- Sanchez Escuin Jose
Presidente
Secretario
- Sanchez Escuin Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16844 , F 141, S 8, H M 24955, I/A 11 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-28
Empresa: J J LANCA SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Rivero Galan Angel
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Botija Jose Luis
- Sanchez Escuin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16844 , F 141, S 8, H M 24955, I/A 11 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-28
Empresa: J J LANCA SAL
Consejero Delegado Solidario
- Rivero Galan Angel
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Botija Jose Luis
- Sanchez Escuin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16844 , F 141, S 8, H M 24955, I/A 11 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-28
Información de SANCHEZ ESCUIN JOSE
Mostramos los datos de SANCHEZ ESCUIN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ ESCUIN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos