SANCHEZ BOTIJA CARLOS
Informe ejecutivo de SANCHEZ BOTIJA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANCHEZ BOTIJA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J J LANCA SAL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 29/06/2021 | 29/12/2023 |
J J LANCA SAL | Consejero | 29/06/2021 | 29/12/2023 |
J J LANCA SAL | Vicepresidente | 20/02/2012 | 29/06/2021 |
J J LANCA SAL | Consejero Delegado Mancomunado | 20/02/2012 | 29/06/2021 |
J J LANCA SAL | Consejero | 20/02/2012 | 29/06/2021 |
J J LANCA SAL | Consejero Delegado Solidario | 20/02/2012 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ BOTIJA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ BOTIJA CARLOS
Empresa: J J LANCA SAL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Escuin Jose
- Sanchez Escuin Juana Maria
Consejero
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Escuin Jose
- Sanchez Escuin Juana Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16844 , F 147, S 8, H M 24955, I/A 15 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: J J LANCA SAL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Escuin Jose
- Sanchez Escuin Juana Maria
Consejero
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Escuin Jose
- Sanchez Escuin Juana Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16844 , F 142, S 8, H M 24955, I/A 14 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-28
Empresa: J J LANCA SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Rivero Galan Angel
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Botija Jose Luis
- Sanchez Escuin Jose
Consejero
- Rivero Galan Angel
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Botija Jose Luis
- Sanchez Escuin Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sanchez Botija Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16844 , F 142, S 8, H M 24955, I/A 14 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-28
Empresa: J J LANCA SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Rivero Galan Angel
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Botija Jose Luis
- Sanchez Escuin Jose
Consejero
- Rivero Galan Angel
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Botija Jose Luis
- Sanchez Escuin Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sanchez Botija Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16844 , F 142, S 8, H M 24955, I/A 13 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-28
Empresa: J J LANCA SAL
Consejero
- Rivero Galan Angel
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Botija Jose Luis
- Sanchez Escuin Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sanchez Botija Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16844 , F 141, S 8, H M 24955, I/A 11 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-28
Empresa: J J LANCA SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- Rivero Galan Angel
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Botija Jose Luis
- Sanchez Escuin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16844 , F 141, S 8, H M 24955, I/A 11 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-28
Empresa: J J LANCA SAL
Consejero Delegado Solidario
- Rivero Galan Angel
- Sanchez Botija Carlos
- Sanchez Botija Jose Luis
- Sanchez Escuin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16844 , F 141, S 8, H M 24955, I/A 11 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-28
Información de SANCHEZ BOTIJA CARLOS
Mostramos los datos de SANCHEZ BOTIJA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ BOTIJA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos