SANCHEZ DEL GRADO ESTHER
Informe ejecutivo de SANCHEZ DEL GRADO ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ DEL GRADO ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2009 | 21/10/2016 |
SERVIRAIL ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2010 | 27/08/2015 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ DEL GRADO ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ DEL GRADO ESTHER
Empresa: SERVIRAIL ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Adeva Morales Margarita
- Alvado Martin Juan Jose
- Chevalier Christophe Gerard Henri
- Expert Dominique Clemence
- Faizende Bruno
- Fernandez Sainz Luis Francisco
- Garcia Taboada Maria Jose
- Gary Christian Gilbert
- Gomez Fernandez Maria Cristina
- Leblanc Didier
- Moyenin Pascal Didier Paul
- Salmon Olivier Yves Marie
- Sanchez Del Grado Esther
- Stern Jacques Henri Maurice
- Valentin Fabien
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26304 , F 148, S 8, H M 388442, I/A 12 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-28
Empresa: SERVIRAIL ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Fernandez Maria Cristina
- Sanchez Del Grado Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26304 , F 148, S 8, H M 388442, I/A 12 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21865 , F 205, S 3, H 3851, I/A 67 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-28
Información de SANCHEZ DEL GRADO ESTHER
Mostramos los datos de SANCHEZ DEL GRADO ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ DEL GRADO ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos